doc. Mgr. Ing. PETR WAWROSZ
|
Aktivní
|
Předseda |
28.10.2020 |
Adresa: |
18100, 22398520, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11 |
|
doc. Mgr. Ing. PETR WAWROSZ
|
Aktivní
|
Předseda |
28.10.2020 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11, Mazurská 521/11, Troja, 18100 Praha 8 |
|
FILIP KÁBRT
|
Aktivní
|
Místopředseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
19900, 22495801, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Místecká, 438 |
|
FILIP KÁBRT
|
Aktivní
|
Místopředseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
19900, 22495801, Praha, Letňany, Místecká, 438, Místecká 438, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
JIŘÍ BENC
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Předseda |
10.08.2018 |
Adresa: |
25101, 12728802, Praha-východ, Říčany, Říčany, Nedbalova, 1199, 1 |
|
JIŘÍ BENC
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Předseda |
10.08.2018 |
Adresa: |
25101, 12728802, Praha-východ, Říčany, Říčany, Nedbalova, 1199, 1, Nedbalova 1199/1, 25101 Říčany |
|
LUCIE GŰRTLEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Místopředseda |
09.10.2016 |
Adresa: |
15500, 75059096, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Kakosova, 1189, 8 |
|
LUCIE GŰRTLEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Místopředseda |
09.10.2016 |
Adresa: |
15500, 75059096, Praha, Řeporyje, Kakosova, 1189, 8, Kakosova 1189/8, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
LUCIE GŰRTLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2016
|
Místopředseda |
15.09.2016 |
Adresa: |
19000, 22543228, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Odlehlá, 320, 69 |
|
LUCIE GŰRTLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2016
|
Místopředseda |
15.09.2016 |
Adresa: |
19000, 22543228, Praha, Vysočany, Odlehlá, 320, 69, Odlehlá 320/69, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
JIŘÍ BENC
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
Předseda |
16.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22369597, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Kaňkovského, 1234, 16 |
|
JIŘÍ BENC
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
Předseda |
16.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22369597, Praha, Kobylisy, Kaňkovského, 1234, 16, Kaňkovského 1234/16, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JIŘÍ BENC
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Předseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22369597, Praha 8, Kobylisy, Kaňkovského, 1234, 16 |
|
LUCIE POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
Místopředseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
19000, 22543228, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Odlehlá, 320, 69 |
|
LUCIE KNESLOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Místopředseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
69164, 23966581, Brno-venkov, Nosislav, Nosislav, Masarykova, 432 |
|
ZDEŇKA VOŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Místopředseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22393269, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Přádova, 2088, 4 |
|
JIŘÍ BENC
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Předseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22369597, Praha, Kobylisy, Kaňkovského, 1234, 16, Kaňkovského 1234/16, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
LUCIE POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
Místopředseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
19000, 22543228, Praha, Vysočany, Odlehlá, 320, 69, Odlehlá 320/69, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
LUCIE KNESLOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Místopředseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
69164, 23966581, Brno-venkov, Nosislav, Nosislav, Masarykova, 432, Masarykova 432, 69164 Nosislav |
|
ZDEŇKA VOŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
Místopředseda |
11.07.2015 |
Adresa: |
18200, 22393269, Praha, Libeň, Přádova, 2088, 4, Přádova 2088/4, Libeň, 18200 Praha 8 |
|