Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Ctiněves |
ICO: | 70946922 |
Registrovaná adresa: | 41301, 16644263, Litoměřice, Ctiněves, Ctiněves, 92, č.p. 92, 41301 Ctiněves |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MARTIN ČADA | Aktivní | člen | 12.02.2020 |
|
|||
PETR ROHÁČEK | Aktivní | předseda | 16.03.2017 |
|
|||
MARIE VACKOVÁ | Aktivní | člen | 16.03.2017 |
|
|||
Český svaz chovatelů, z. s. 00443204 | Aktivní | 02.12.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAN SMOLA | Aktivní | člen | 21.10.2015 |
|
|||
JAN SMOLA | Aktivní | člen | 21.10.2015 |
|
|||
LIBUŠE PERNEROVÁ | Neaktivní od 13.10.2022 | člen | 21.10.2015 |
|
|||
VLADIMÍR PLACHÝ | Neaktivní od 10.08.2020 | předseda | 21.10.2015 |
|
|||
VLADIMÍR PLACHÝ | Neaktivní od 10.08.2020 | předseda | 21.10.2015 |
|
|||
LIBUŠE PERNEROVÁ | Neaktivní od 13.10.2022 | člen | 21.10.2015 |
|
Registrační číslo Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Ctiněves je 70946922.
Registrační adresa Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Ctiněves je 41301, 16644263, Litoměřice, Ctiněves, Ctiněves, 92, č.p. 92, 41301 Ctiněves.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Ctiněves byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MARTIN ČADA, PETR ROHÁČEK, MARIE VACKOVÁ, Český svaz chovatelů, z. s..