JIŘÍ PIRKL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
10.08.2022 |
Adresa: |
43003, 23525002, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Komenského, 4440 |
|
JIŘÍ PIRKL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
10.08.2022 |
Adresa: |
43003, 23525002, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Komenského, 4440, Komenského 4440, 43003 Chomutov |
|
SERGIY SKOBENKO
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.04.2022 |
Adresa: |
43004, 23531649, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenná, 5122 |
|
SERGIY SKOBENKO
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.04.2022 |
Adresa: |
43004, 23531649, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenná, 5122, Kamenná 5122, 43004 Chomutov |
|
IVAN YURASH
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.02.2020 |
Adresa: |
25085, 27043631, Praha-východ, Bašť, Bašť, Okružní, 664 |
|
IVAN YURASH
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.02.2020 |
Adresa: |
25085, 27043631, Praha-východ, Bašť, Bašť, Okružní, 664, Okružní 664, 25085 Bašť |
|
RADEK GALLER
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
Předseda výboru |
01.09.2017 |
Adresa: |
43151, 27683711, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Přívozní, 26 |
|
JIŘÍ PIRKL
|
Neaktivní
od 10.08.2022
|
Místopředseda výboru |
01.09.2017 |
Adresa: |
43003, 23525002, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Komenského, 4440 |
|
RADEK GALLER
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
Předseda výboru |
01.09.2017 |
Adresa: |
43151, 27683711, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Přívozní, 26, Přívozní 26, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JIŘÍ PIRKL
|
Neaktivní
od 10.08.2022
|
Místopředseda výboru |
01.09.2017 |
Adresa: |
43003, 23525002, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Komenského, 4440, Komenského 4440, 43003 Chomutov |
|
STANISLAVA MIKŠOVICOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
Předseda výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
43003, 23527552, Chomutov, Chomutov, Jabloňová, 4695 |
|
RADEK GALLER
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
Místopředseda výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
43151, 27683711, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Přívozní, 26 |
|
ZDENĚK KOČÍ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Člen výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
43004, 23531657, Chomutov, Chomutov, Kamenná, 5123 |
|
STANISLAVA MIKŠOVICOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
Předseda výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
43003, 23527552, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jabloňová, 4695, Jabloňová 4695, 43003 Chomutov |
|
RADEK GALLER
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
Místopředseda výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
43151, 27683711, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Přívozní, 26, Přívozní 26, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
ZDENĚK KOČÍ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Člen výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
43004, 23531657, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenná, 5123, Kamenná 5123, 43004 Chomutov |
|
Jan Kubík
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Předseda výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
43004, 23531649, Chomutov, Chomutov, Kamenná, 5122 |
|
STANISLAVA MIKŠOVICOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Místopředseda výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
43003, 23527552, Chomutov, Chomutov, Jabloňová, 4695 |
|
Pavel Miadok
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Člen výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
43004, 23531649, Chomutov, Chomutov, Kamenná, 5122 |
|
Jan Kubík
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Předseda výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
43004, 23531649, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenná, 5122, Kamenná 5122, 43004 Chomutov |
|
STANISLAVA MIKŠOVICOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Místopředseda výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
43003, 23527552, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jabloňová, 4695, Jabloňová 4695, 43003 Chomutov |
|
Pavel Miadok
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Člen výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
43004, 23531649, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenná, 5122, Kamenná 5122, 43004 Chomutov |
|