VLASTIMIL KUBÍČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.06.2023 |
Adresa: |
34401, 6751768, Domažlice, Domažlice, Dolejší Předměstí, Rohova, 117, Rohova 117, Dolejší Předměstí, 34401 Domažlice |
|
MILOŠ KRÁLOVEC
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
Ing. ZDENĚK KUBALÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
VLASTIMIL KUBÍČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
34401, 6891616, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 534 |
|
MILOŠ KRÁLOVEC
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Ing. ZDENĚK KUBALÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
VLASTIMIL KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 09.06.2023
|
Člen výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
34401, 6891616, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 534, Paroubkova 534, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
MILOŠ KRÁLOVEC
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
Předseda výboru |
19.10.2016 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
Ing. ZDENĚK KUBALÍK
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
Místopředseda výboru |
19.10.2016 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
VLASTIMIL KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
Člen výboru |
19.10.2016 |
Adresa: |
34401, 6891616, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 534 |
|
MILOŠ KRÁLOVEC
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
Předseda výboru |
19.10.2016 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Ing. ZDENĚK KUBALÍK
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
Místopředseda výboru |
19.10.2016 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
VLASTIMIL KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
Člen výboru |
19.10.2016 |
Adresa: |
34401, 6891616, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 534, Paroubkova 534, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
JAN CUDLMAN
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
předseda výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
EMIL KUGLER
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
místopředseda výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
34401, 6891616, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 534 |
|
MARCELA KRÁLOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
člen výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
JAN CUDLMAN
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
předseda výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
EMIL KUGLER
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
místopředseda výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
34401, 6891616, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 534, Paroubkova 534, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
MARCELA KRÁLOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
člen výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
JAN CUDLMAN
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
předseda výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
EMIL KUGLER
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
místopředseda výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
34401, 6891616, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 534 |
|
MARIE KUBALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
člen výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
MARCELA KRÁLOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
člen výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535 |
|
JAN CUDLMAN
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
předseda výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
EMIL KUGLER
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
místopředseda výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
34401, 6891616, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 534, Paroubkova 534, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
MARIE KUBALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
člen výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
MARCELA KRÁLOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
člen výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
34401, 6891624, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova, 535, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|