Mgr. VLADIMÍR BERÁNEK
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
Předseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
34401, 6891705, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 543 |
|
JAROSLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
Místopředseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
34401, 6891713, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 544 |
|
JARMILA ČERNOHORSKÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
Člen výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
34401, 6891705, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 543 |
|
Mgr. VLADIMÍR BERÁNEK
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
Předseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
34401, 6891705, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 543, Švabinského 543, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
JAROSLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
Místopředseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
34401, 6891713, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 544, Švabinského 544, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
JARMILA ČERNOHORSKÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
Člen výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
34401, 6891705, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 543, Švabinského 543, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Jiřík Bejsta
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
Předseda výboru |
16.07.2009 |
Adresa: |
Domažlice, Domažlice, Švabinského ul., 544 |
|
Jaroslav Císař
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
Místopředseda výboru |
16.07.2009 |
Adresa: |
Domažlice, Domažlice, Švabinského ul., 544 |
|
Petr Štiber
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
16.07.2009 |
Adresa: |
6891705, Domažlice, Švabinského, 543 |
|
Jiřík Bejsta
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
Předseda výboru |
16.07.2009 |
Adresa: |
34401, 6891713, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 544, Švabinského 544, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
JAROSLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
Místopředseda výboru |
16.07.2009 |
Adresa: |
34401, 6891713, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 544, Švabinského 544, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Petr Štiber
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
16.07.2009 |
Adresa: |
34401, 6891705, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 543, Švabinského 543, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Jiřík Bejsta
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
Předseda výboru |
17.09.2002 |
Adresa: |
Domažlice, Domažlice, Švabinského ul., 544 |
|
Jaroslav Císař
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
Místopředseda výboru |
17.09.2002 |
Adresa: |
Domažlice, Domažlice, Švabinského ul., 544 |
|
Lenka Tauerová
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
Člen výboru |
17.09.2002 |
Adresa: |
Domažlice, Domažlice, Švabinského ul., 543 |
|
Jiřík Bejsta
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
Předseda výboru |
17.09.2002 |
Adresa: |
34401, 6891713, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 544, Švabinského 544, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
JAROSLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
Místopředseda výboru |
17.09.2002 |
Adresa: |
34401, 6891713, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 544, Švabinského 544, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Lenka Tauerová
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
Člen výboru |
17.09.2002 |
Adresa: |
34401, 6891705, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského, 543, Švabinského 543, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|