DANA ŠESTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.01.2023 |
Adresa: |
41901, 18553010, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1192, 24 |
|
MGR. VĚRA MLNAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
26.01.2023 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22 |
|
BOHUSLAV FIŠER
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.01.2023 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22 |
|
DANA ŠESTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.01.2023 |
Adresa: |
41901, 18553010, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1192, 24, J. A. Komenského 1192/24, 41901 Duchcov |
|
MGR. VĚRA MLNAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
26.01.2023 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22, J. A. Komenského 1191/22, 41901 Duchcov |
|
BOHUSLAV FIŠER
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.01.2023 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22, J. A. Komenského 1191/22, 41901 Duchcov |
|
DANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
Předseda výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
41901, 18553010, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1192, 24 |
|
VĚRA MLNAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
Místopředseda výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22 |
|
BOHUSLAV FIŠER
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
Člen výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22 |
|
DANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
Předseda výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
41901, 18553010, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1192, 24, J. A. Komenského 1192/24, 41901 Duchcov |
|
VĚRA MLNAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
Místopředseda výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22, J. A. Komenského 1191/22, 41901 Duchcov |
|
BOHUSLAV FIŠER
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
Člen výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22, J. A. Komenského 1191/22, 41901 Duchcov |
|
DANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
Předseda výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
41901, 18553010, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1192, 24 |
|
DANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
Předseda výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
41901, 18553010, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1192, 24, J. A. Komenského 1192/24, 41901 Duchcov |
|
MIROSLAV RADA
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
Člen |
12.12.2013 |
Adresa: |
41901, 18551807, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1057, 1 |
|
MIROSLAV RADA
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
Člen |
12.12.2013 |
Adresa: |
41901, 18551807, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1057, 1, J. A. Komenského 1057/1, 41901 Duchcov |
|
Jenovéfa Tichá
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
Člen výboru |
15.01.2011 |
Adresa: |
41901, 18553001, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22 |
|
Dana Šestáková
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
Předseda výboru |
15.01.2011 |
Adresa: |
41901, 18552838, Duchcov, Nemocniční, 1175, 6 |
|
Věra Mlnaříková
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
Místopředseda výboru |
15.01.2011 |
Adresa: |
41901, 18553001, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22 |
|
Jenovéfa Tichá
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
Člen výboru |
15.01.2011 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22, J. A. Komenského 1191/22, 41901 Duchcov |
|
Dana Šestáková
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
Předseda výboru |
15.01.2011 |
Adresa: |
41901, 18552838, Teplice, Duchcov, Duchcov, Nemocniční, 1175, 6, Nemocniční 1175/6, 41901 Duchcov |
|
VĚRA MLNAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
Místopředseda výboru |
15.01.2011 |
Adresa: |
41901, 18553001, Teplice, Duchcov, Duchcov, J. A. Komenského, 1191, 22, J. A. Komenského 1191/22, 41901 Duchcov |
|