Mgr. VERONIKA RICHTEROVÁ
|
Aktivní
|
ředitelka |
19.10.2021 |
Adresa: |
78344, 41219741, Olomouc, Náměšť na Hané, Náměšť na Hané, K Baběnci, 642 |
|
Mgr. VERONIKA RICHTEROVÁ
|
Aktivní
|
ředitelka |
19.10.2021 |
Adresa: |
78344, 41219741, Olomouc, Náměšť na Hané, Náměšť na Hané, K Baběnci, 642, K Baběnci 642, 78344 Náměšť na Hané |
|
Mgr. ZUZANA PUMPRLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
|
08.08.2019 |
Adresa: |
77900, 23265965, Olomouc, Olomouc, Lazce, Černochova, 456, 11 |
|
Mgr. ZUZANA PUMPRLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
|
08.08.2019 |
Adresa: |
77900, 23265965, Olomouc, Olomouc, Lazce, Černochova, 456, 11, Černochova 456/11, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Mgr. ZUZANA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
|
24.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23265965, Olomouc, Olomouc, Lazce, Černochova, 456, 11 |
|
Mgr. ZUZANA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
|
24.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23265965, Olomouc, Olomouc, Lazce, Černochova, 456, 11, Černochova 456/11, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Mgr. ZUZANA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
|
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23329629, Olomouc, Olomouc, Povel, Schweitzerova, 100, 27 |
|
Mgr. ZUZANA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
|
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23329629, Olomouc, Olomouc, Povel, Schweitzerova, 100, 27, Schweitzerova 100/27, Povel, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Zuzana Koláčková
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
|
13.10.2008 |
Adresa: |
77900, 23329629, Olomouc, Povel, Schweitzerova, 27 |
|
Mgr. ZUZANA KOLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
|
13.10.2008 |
Adresa: |
77900, 23329629, Olomouc, Olomouc, Povel, Schweitzerova, 100, 27, Schweitzerova 100/27, Povel, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Jaromír Brázdil
|
Neaktivní
od 13.10.2008
|
ředitel |
22.05.2003 |
Adresa: |
78344, 16179382, Olomouc, Loučany, 723 |
|
Mgr. Jaromír Brázdil
|
Neaktivní
od 13.10.2008
|
ředitel |
22.05.2003 |
Adresa: |
78344, 16179382, Olomouc, Loučany, Loučany, 723, č.p. 723, 78344 Loučany |
|