Bc. JITKA BRANDEJSOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
30.09.2021 |
Adresa: |
56401, 17941237, Ústí nad Orlicí, České Petrovice, České Petrovice, 13 |
|
Bc. JITKA BRANDEJSOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
30.09.2021 |
Adresa: |
56401, 17941237, Ústí nad Orlicí, České Petrovice, České Petrovice, 13, č.p. 13, 56401 České Petrovice |
|
Mgr. EVA GELOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
Ředitel |
30.05.2019 |
Adresa: |
56151, 77652177, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Nad Údolím, 931 |
|
Mgr. EVA GELOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
Ředitel |
30.05.2019 |
Adresa: |
56151, 77652177, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Nad Údolím, 931, Nad Údolím 931, 56151 Letohrad |
|
Mgr. EVA GELOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Ředitel |
11.10.2017 |
Adresa: |
56151, 77652177, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Mírová, 931 |
|
Mgr. EVA GELOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2019
|
Ředitel |
11.10.2017 |
Adresa: |
56151, 77652177, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Nad Údolím, 931, Nad Údolím 931, 56151 Letohrad |
|
Mgr. EVA GELOVÁ
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
Ředitel |
14.09.2017 |
Adresa: |
56184, 18021786, Ústí nad Orlicí, Líšnice, Líšnice, 176 |
|
Mgr. EVA GELOVÁ
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
Ředitel |
14.09.2017 |
Adresa: |
56184, 18021786, Ústí nad Orlicí, Líšnice, Líšnice, 176, č.p. 176, 56184 Líšnice |
|
Mgr. EVA LUXOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2017
|
Ředitel |
08.12.2016 |
Adresa: |
56184, 18021786, Ústí nad Orlicí, Líšnice, Líšnice, 176 |
|
Mgr. EVA LUXOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2017
|
Ředitel |
08.12.2016 |
Adresa: |
56184, 18021786, Ústí nad Orlicí, Líšnice, Líšnice, 176, č.p. 176, 56184 Líšnice |
|
Mgr. Eva Luxová
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
Ředitel |
12.05.2003 |
Adresa: |
56184, 18022502, Líšnice, 248 |
|
Mgr. Eva Luxová
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
Ředitel |
12.05.2003 |
Adresa: |
56184, 18022502, Ústí nad Orlicí, Líšnice, Líšnice, 248, č.p. 248, 56184 Líšnice |
|