Ing. MARTIN JANČÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.11.2023 |
Adresa: |
66406, 85637548, Brno-venkov, Kovalovice, Kovalovice, 287, č.p. 287, 66406 Kovalovice |
|
PAVEL PAVLÍK
|
Aktivní
|
starosta |
20.05.2022 |
Adresa: |
63400, 19484305, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 390, 12 |
|
Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 40294340, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 509 |
|
JINDŘIŠKA JÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodářka |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 27467180, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 462 |
|
LIBOR HORÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 24644323, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 325 |
|
JAROSLAV LORENC
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66404, 24109045, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Horákov, 176 |
|
Ing. MARTIN JANČÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 24644439, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 336 |
|
Ing. ROMAN PAZUCHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 24643564, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 249 |
|
DRAHOMÍRA RAFAJOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 24643637, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 256 |
|
PAVEL PAVLÍK
|
Aktivní
|
starosta |
20.05.2022 |
Adresa: |
63400, 19484305, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 390, 12, Svážná 390/12, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 40294340, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 509, č.p. 509, 66403 Podolí |
|
JINDŘIŠKA JÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodářka |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 27467180, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 462, č.p. 462, 66403 Podolí |
|
JAROSLAV LORENC
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66404, 24109045, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Horákov, 176, Horákov 176, 66404 Mokrá-Horákov |
|
Ing. ROMAN PAZUCHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 24643564, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 249, č.p. 249, 66403 Podolí |
|
DRAHOMÍRA RAFAJOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2023
|
členka výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 24643637, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 256, č.p. 256, 66403 Podolí |
|
LIBOR HORÁK
|
Neaktivní
od 10.08.2023
|
člen výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 24644323, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 325, č.p. 325, 66403 Podolí |
|
Ing. MARTIN JANČÍK
|
Neaktivní
od 29.11.2023
|
člen výboru |
20.05.2022 |
Adresa: |
66403, 24644439, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 336, č.p. 336, 66403 Podolí |
|
PAVEL RAFAJ
|
Neaktivní
od 30.12.2021
|
starosta |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24643637, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 256 |
|
Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
jednatel |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 40294340, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 509 |
|
LIBOR HORÁK
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
hospodář |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24644323, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 325 |
|
DRAHOMÍRA RAFAJOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
členka |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24643637, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 256 |
|
Ing. MARTIN JANČÍK
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24644439, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 336 |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
66404, 24109045, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Horákov, 176 |
|
RADOSLAV JAROŠ
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24642088, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 101 |
|
JINDŘIŠKA JÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
členka |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 27467180, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 462 |
|
Ing. ROMAN PAZUCHA
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24643564, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 249 |
|
PAVEL RAFAJ
|
Neaktivní
od 30.12.2021
|
starosta |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24643637, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 256, č.p. 256, 66403 Podolí |
|
Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
jednatel |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 40294340, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 509, č.p. 509, 66403 Podolí |
|
LIBOR HORÁK
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
hospodář |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24644323, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 325, č.p. 325, 66403 Podolí |
|
DRAHOMÍRA RAFAJOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
členka |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24643637, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 256, č.p. 256, 66403 Podolí |
|
Ing. MARTIN JANČÍK
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24644439, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 336, č.p. 336, 66403 Podolí |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
66404, 24109045, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Horákov, 176, Horákov 176, 66404 Mokrá-Horákov |
|
RADOSLAV JAROŠ
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24642088, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 101, č.p. 101, 66403 Podolí |
|
JINDŘIŠKA JÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
členka |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 27467180, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 462, č.p. 462, 66403 Podolí |
|
Ing. ROMAN PAZUCHA
|
Neaktivní
od 20.05.2022
|
člen |
12.10.2019 |
Adresa: |
66403, 24643564, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 249, č.p. 249, 66403 Podolí |
|
Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
66403, 40294340, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 509 |
|
Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
66403, 40294340, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 509, č.p. 509, 66403 Podolí |
|
Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
66403, 40294340, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 509 |
|
Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
66403, 40294340, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 509, č.p. 509, 66403 Podolí |
|
JIŘÍ JÍLEK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
místostarosta, jednatel |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24641952, Podolí, Podolí, 88 |
|
LENKA OBENAUSOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
náčelnice |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24641669, Podolí, Podolí, 59 |
|
PAVEL RAFAJ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
starosta |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24643637, Podolí, Podolí, 256 |
|
DRAHOMÍRA RAFAJOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
matrikářka, zdravotnice |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24643637, Podolí, Podolí, 256 |
|
Ing MARTIN JANČÍK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
vzdělavatel |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24644439, Podolí, Podolí, 336 |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen výboru |
05.02.2015 |
Adresa: |
66404, 24109045, Mokrá-Horákov, Horákov, 176 |
|
RADOSLAV JAROŠ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen výboru |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24642088, Podolí, Podolí, 101 |
|
LIBOR HORÁK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
hospodář |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24644323, Podolí, Podolí, 325 |
|
JINDŘIŠKA JÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
pokladní, ekonomka |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 27467180, Podolí, Podolí, 462 |
|
JIŘÍ JÍLEK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
místostarosta, jednatel |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24641952, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 88, č.p. 88, 66403 Podolí |
|
LENKA OBENAUSOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
náčelnice |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24641669, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 59, č.p. 59, 66403 Podolí |
|
DRAHOMÍRA RAFAJOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
matrikářka, zdravotnice |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24643637, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 256, č.p. 256, 66403 Podolí |
|
Ing MARTIN JANČÍK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
vzdělavatel |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24644439, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 336, č.p. 336, 66403 Podolí |
|
JAROSLAV LORENC
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen výboru |
05.02.2015 |
Adresa: |
66404, 24109045, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Horákov, 176, Horákov 176, 66404 Mokrá-Horákov |
|
RADOSLAV JAROŠ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
člen výboru |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24642088, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 101, č.p. 101, 66403 Podolí |
|
LIBOR HORÁK
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
hospodář |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24644323, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 325, č.p. 325, 66403 Podolí |
|
JINDŘIŠKA JÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
pokladní, ekonomka |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 27467180, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 462, č.p. 462, 66403 Podolí |
|
PAVEL RAFAJ
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
starosta |
05.02.2015 |
Adresa: |
66403, 24643637, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 256, č.p. 256, 66403 Podolí |
|