Ing. MILOŠ MAŇAS
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
HANA MACKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23017252, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 323 |
|
JOSEF SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
Ing. MILOŠ MAŇAS
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
HANA MACKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23017252, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 323, Bratří Čapků 323, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JOSEF SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 10.03.2023
|
člen výboru |
19.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
VÁCLAV MÁCHA
|
Neaktivní
od 19.05.2022
|
Předseda výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
26101, 23017252, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 323 |
|
Ing. MILOŠ MAŇAS
|
Neaktivní
od 19.05.2022
|
Místopředseda výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
JOSEF SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 19.05.2022
|
Člen výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
VÁCLAV MÁCHA
|
Neaktivní
od 19.05.2022
|
Předseda výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
26101, 23017252, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 323, Bratří Čapků 323, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. MILOŠ MAŇAS
|
Neaktivní
od 19.05.2022
|
Místopředseda výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JOSEF SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 19.05.2022
|
Člen výboru |
07.06.2019 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JOSEF SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
člen výboru |
05.06.2013 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
JOSEF SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
člen výboru |
05.06.2013 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Josef Sedláček
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
člen výboru |
16.12.2010 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
Zdeněk Šindler
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
předseda výboru |
16.12.2010 |
Adresa: |
26101, 23017252, Příbram VII, Bratří Čapků, 323 |
|
Ing. Miloš Maňas
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
místopředseda výboru |
16.12.2010 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
JOSEF SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
člen výboru |
16.12.2010 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zdeněk Šindler
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
předseda výboru |
16.12.2010 |
Adresa: |
26101, 23017252, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 323, Bratří Čapků 323, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. MILOŠ MAŇAS
|
Neaktivní
od 07.06.2019
|
místopředseda výboru |
16.12.2010 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Josef Sedláček
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen výboru |
13.08.2004 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
JOSEF SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
člen výboru |
13.08.2004 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zdeněk Šlehofer
|
Neaktivní
od 13.08.2004
|
člen |
28.06.2003 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
Zdeněk Šindler
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
předseda |
28.06.2003 |
Adresa: |
26101, 23017252, Příbram VII, Bratří Čapků, 323 |
|
Ing. Miloš Maňas
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
místopředseda |
28.06.2003 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram VII, Bratří Čapků, 324 |
|
Zdeněk Šlehofer
|
Neaktivní
od 13.08.2004
|
člen |
28.06.2003 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Zdeněk Šindler
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
předseda |
28.06.2003 |
Adresa: |
26101, 23017252, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 323, Bratří Čapků 323, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. MILOŠ MAŇAS
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
místopředseda |
28.06.2003 |
Adresa: |
26101, 23017261, Příbram, Příbram, Příbram VII, Bratří Čapků, 324, Bratří Čapků 324, Příbram VII, 26101 Příbram |
|