JINDŘIŠKA ŠUBRTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
místopředseda místní organizace |
14.01.2019 |
Adresa: |
33101, 696072, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Luční, 326 |
|
JINDŘIŠKA ŠUBRTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
místopředseda místní organizace |
14.01.2019 |
Adresa: |
33101, 696072, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Luční, 326, Luční 326, 33101 Plasy |
|
JIŘÍ SADÍLEK
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
místopředseda místní organizace |
08.09.2017 |
Adresa: |
33101, 694177, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Manětínská, 137 |
|
MARCELA DROZDA
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
člen výboru |
08.09.2017 |
Adresa: |
33101, 27258971, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Nad Stodolami, 589 |
|
JANA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
předseda místní organizace |
08.09.2017 |
Adresa: |
33141, 644226, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, U Sběrny, 860 |
|
VĚRA KOVÁŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
hospodář místní organizace |
08.09.2017 |
Adresa: |
33101, 693383, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, K Letišti, 55 |
|
JIŘÍ SADÍLEK
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
místopředseda místní organizace |
08.09.2017 |
Adresa: |
33101, 694177, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Manětínská, 137, Manětínská 137, 33101 Plasy |
|
MARCELA DROZDA
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
člen výboru |
08.09.2017 |
Adresa: |
33101, 27258971, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Nad Stodolami, 589, Nad Stodolami 589, 33101 Plasy |
|
VĚRA KOVÁŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
hospodář místní organizace |
08.09.2017 |
Adresa: |
33101, 693383, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, K Letišti, 55, K Letišti 55, 33101 Plasy |
|
JANA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
předseda místní organizace |
08.09.2017 |
Adresa: |
33141, 644226, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, U Sběrny, 860, U Sběrny 860, 33141 Kralovice |
|
VĚRA KOVÁŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 693383, Plasy, Plasy, K Letišti, 55 |
|
HANA JAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 696463, Plasy, Plasy, K Panholci, 365 |
|
MILOSLAVA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 694762, Plasy, Plasy, Pod Nádražím, 195 |
|
ZDEŇKA MACKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33141, 642193, Kralovice, Kralovice, Družstevní, 658 |
|
JINDŘIŠKA ŠUBRTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 696072, Plasy, Plasy, Luční, 326 |
|
VĚRA NEUMANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 693154, Plasy, Plasy, Babinská, 31 |
|
VĚRA KOVÁŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 693383, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, K Letišti, 55, K Letišti 55, 33101 Plasy |
|
HANA JAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 696463, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, K Panholci, 365, K Panholci 365, 33101 Plasy |
|
MILOSLAVA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 694762, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Pod Nádražím, 195, Pod Nádražím 195, 33101 Plasy |
|
ZDEŇKA MACKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33141, 642193, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, Družstevní, 658, Družstevní 658, 33141 Kralovice |
|
JINDŘIŠKA ŠUBRTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 696072, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Luční, 326, Luční 326, 33101 Plasy |
|
VĚRA NEUMANOVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
Člen výboru |
26.07.2016 |
Adresa: |
33101, 693154, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Babinská, 31, Babinská 31, 33101 Plasy |
|
VĚRA KOVÁŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 693383, Plasy, Plasy, K Letišti, 55 |
|
ZDEŇKA MACKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33141, 642193, Kralovice, Kralovice, Družstevní, 658 |
|
VĚRA NEUMANOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 693154, Plasy, Plasy, Babinská, 31 |
|
JINDŘIŠKA ŠUBRTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 696072, Plasy, Plasy, Luční, 326 |
|
HANA JAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 696463, Plasy, Plasy, K Panholci, 365 |
|
MILOSLAVA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 694762, Plasy, Plasy, Pod Nádražím, 195 |
|
JIŘÍ SADÍLEK
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Předseda místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 694177, Plasy, Plasy, Manětínská, 137 |
|
PETR BALÁK
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Místopředseda místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 606065, Hvozd, Hvozd, 63 |
|
MARCELA DROZDA
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Hospodář místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 27258971, Plasy, Plasy, Nad Stodolami, 589 |
|
VĚRA KOVÁŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 693383, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, K Letišti, 55, K Letišti 55, 33101 Plasy |
|
ZDEŇKA MACKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33141, 642193, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, Družstevní, 658, Družstevní 658, 33141 Kralovice |
|
VĚRA NEUMANOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 693154, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Babinská, 31, Babinská 31, 33101 Plasy |
|
JINDŘIŠKA ŠUBRTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 696072, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Luční, 326, Luční 326, 33101 Plasy |
|
HANA JAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 696463, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, K Panholci, 365, K Panholci 365, 33101 Plasy |
|
MILOSLAVA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2016
|
Člen výboru místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 694762, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Pod Nádražím, 195, Pod Nádražím 195, 33101 Plasy |
|
JIŘÍ SADÍLEK
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Předseda místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 694177, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Manětínská, 137, Manětínská 137, 33101 Plasy |
|
PETR BALÁK
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Místopředseda místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 606065, Plzeň-sever, Hvozd, Hvozd, 63, č.p. 63, 33101 Hvozd |
|
MARCELA DROZDA
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
Hospodář místní organizace |
06.11.2015 |
Adresa: |
33101, 27258971, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Nad Stodolami, 589, Nad Stodolami 589, 33101 Plasy |
|