Stavební bytové družstvo POKROK
00034398 |
Aktivní
|
předseda výboru |
04.08.2023 |
Adresa: |
18600, 22350217, Praha, Karlín, Kollárova, 157, 18, Kollárova 157/18, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PETR PÁTEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.08.2023 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21, Láskova 1793/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Bc. DAVID HLOUPÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.08.2023 |
Adresa: |
14800, 21843520, Praha, Chodov, Láskova, 1794, 19, Láskova 1794/19, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
PAVEL TESÁREK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.09.2018 |
Adresa: |
50006, 23915340, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 212, 58 |
|
Stavební bytové družstvo POKROK
00034398 |
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
11.09.2018 |
Adresa: |
18600, 22350217, Praha 8, Praha 8, Kollárova, 157/18 |
|
LUKÁŠ ŠTICHA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
11.09.2018 |
Adresa: |
14800, 21843503, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23 |
|
PETR PÁTEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
11.09.2018 |
Adresa: |
14800, 21843511, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21 |
|
Stavební bytové družstvo POKROK
00034398 |
Neaktivní
od 04.08.2023
|
Místopředseda výboru |
11.09.2018 |
Adresa: |
18600, 22350217, Praha, Karlín, Kollárova, 157, 18, Kollárova 157/18, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PAVEL TESÁREK
|
Neaktivní
od 04.08.2023
|
Předseda výboru |
11.09.2018 |
Adresa: |
50006, 23915340, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 212, 58, Pod Zámečkem 212/58, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
LUKÁŠ ŠTICHA
|
Neaktivní
od 04.08.2023
|
Člen výboru |
11.09.2018 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
PETR PÁTEK
|
Neaktivní
od 04.08.2023
|
Člen výboru |
11.09.2018 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21, Láskova 1793/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
VÁCLAV HLÁVKA
|
Neaktivní
od 11.09.2018
|
předseda výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23 |
|
ALEXANDER MAKAJEV
|
Neaktivní
od 11.09.2018
|
místopředseda výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23 |
|
PETR PÁTEK
|
Neaktivní
od 11.09.2018
|
člen výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
14800, 21843511, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21 |
|
Stavební bytové družstvo POKROK
00034398 |
Neaktivní
od 11.09.2018
|
člen výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
18600, 22350217, Praha 8, Praha 8, Kollárova, 157/18 |
|
Stavební bytové družstvo POKROK
00034398 |
Neaktivní
od 11.09.2018
|
člen výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
18600, 22350217, Praha, Karlín, Kollárova, 157, 18, Kollárova 157/18, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
VÁCLAV HLÁVKA
|
Neaktivní
od 11.09.2018
|
předseda výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
ALEXANDER MAKAJEV
|
Neaktivní
od 11.09.2018
|
místopředseda výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
PETR PÁTEK
|
Neaktivní
od 11.09.2018
|
člen výboru |
22.08.2013 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21, Láskova 1793/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JOSEF ŠIMÍČEK
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
předseda výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha 4, Chodov, Láskova, 1792, 23 |
|
ALEXANDER MAKAJEV
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
předseda výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha 4, Chodov, Láskova, 1792, 23 |
|
PAVEL HACHLE
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
člen výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha 4, Chodov, Láskova, 1793, 21 |
|
HEDVIKA ŠIMKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
místopředseda výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha 4, Chodov, Láskova, 1792, 23 |
|
PETR BAŠTÝŘ
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
člen výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843520, Praha 4, Chodov, Láskova, 1794, 19 |
|
JOSEF ŠIMÍČEK
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
předseda výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
ALEXANDER MAKAJEV
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
předseda výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
PAVEL HACHLE
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
člen výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21, Láskova 1793/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
HEDVIKA ŠIMKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
místopředseda výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
PETR BAŠTÝŘ
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
člen výboru |
13.04.2013 |
Adresa: |
14800, 21843520, Praha, Chodov, Láskova, 1794, 19, Láskova 1794/19, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JUDr. Alexander Makajev
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
místopředseda |
03.04.2007 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha 4, Láskova, 1792/23 |
|
Mgr. Hedvika Šimková
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
člen |
03.04.2007 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha 4, Láskova, 1792 |
|
JUDr. Alexander Makajev
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
místopředseda |
03.04.2007 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Mgr. Hedvika Šimková
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
člen |
03.04.2007 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Josef Šimíček
|
Neaktivní
od 19.07.2003
|
předseda |
19.07.2003 |
Adresa: |
21843511, Praha 4, Chodov, Láskova, 1793/21 |
|
Ing. Lidmila Vaiglová
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
místopředseda |
19.07.2003 |
Adresa: |
21843511, Praha 4, Chodov, Láskova, 1793/21 |
|
Ing. Eduard Uksa
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
člen |
19.07.2003 |
Adresa: |
21843503, Praha 4, Chodov, Láskova, 1792/23 |
|
JUDr. Alexander Makajev
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
člen |
19.07.2003 |
Adresa: |
21843503, Praha 4, Chodov, Láskova, 1792/23 |
|
Ing. Josef Šimíček
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
předseda |
19.07.2003 |
Adresa: |
21843503, Praha 4, Chodov, Láskova, 1792/23 |
|
Pavel Hachle
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
člen |
19.07.2003 |
Adresa: |
21843511, Praha 4, Chodov, Láskova, 1793/21 |
|
Ing. Josef Šimíček
|
Neaktivní
od 19.07.2003
|
předseda |
19.07.2003 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21, Láskova 1793/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Lidmila Vaiglová
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
místopředseda |
19.07.2003 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21, Láskova 1793/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Eduard Uksa
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
člen |
19.07.2003 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JUDr. Alexander Makajev
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
člen |
19.07.2003 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Josef Šimíček
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
předseda |
19.07.2003 |
Adresa: |
14800, 21843503, Praha, Chodov, Láskova, 1792, 23, Láskova 1792/23, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
PAVEL HACHLE
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
člen |
19.07.2003 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21, Láskova 1793/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|