BOHUSLAVA ROLENCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
69671, 13362178, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 741 |
|
JAROSLAV KUSÁK
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
69671, 13363166, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 853 |
|
Mgr. MARIE LUKÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
69671, 13356143, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 111 |
|
MILADA ŠADĚROVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
místopředseda místní organizace |
05.04.2018 |
Adresa: |
69501, 23208805, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 3367, 77 |
|
BOHUSLAVA ROLENCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
69671, 13362178, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 741, č.p. 741, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
JAROSLAV KUSÁK
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
69671, 13363166, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 853, č.p. 853, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
Mgr. MARIE LUKÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
05.04.2018 |
Adresa: |
69671, 13356143, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 111, č.p. 111, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
MILADA ŠADĚROVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
místopředseda místní organizace |
05.04.2018 |
Adresa: |
69501, 23208805, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 3367, 77, Brandlova 3367/77, 69501 Hodonín |
|
ANNA KLÍMKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
69671, 13360817, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 595 |
|
ANNA KLÍMKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
69671, 13360817, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 595, č.p. 595, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
MARIE KOUŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
23.06.2016 |
Adresa: |
69684, 13579339, Hodonín, Těmice, Těmice, 176 |
|
MARIE KOUŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
23.06.2016 |
Adresa: |
69684, 13579339, Hodonín, Těmice, Těmice, 176, č.p. 176, 69684 Těmice |
|
MILADA ŠADĚROVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
09.06.2016 |
Adresa: |
69501, 23208805, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 3367, 77 |
|
ANTONIE VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
předseda místní organizace |
09.06.2016 |
Adresa: |
69671, 13362887, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 817 |
|
MILADA ŠADĚROVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
09.06.2016 |
Adresa: |
69501, 23208805, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 3367, 77, Brandlova 3367/77, 69501 Hodonín |
|
ANTONIE VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
předseda místní organizace |
09.06.2016 |
Adresa: |
69671, 13362887, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 817, č.p. 817, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
MILADA ŠADĚROVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
místopředseda výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69501, 23208805, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 3367, 77 |
|
ANTONIE VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
předseda výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13362887, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 817 |
|
JAROSLAVA KUŘINOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13360523, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 566 |
|
ANNA KLÍMKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
68725, 4820134, Hluk, Hluk |
|
MILADA ŽUFANOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13361279, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 641 |
|
MARIE STRNADELOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13362411, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 765 |
|
VĚRA MINAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13362186, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 742 |
|
MARIE VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13355821, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 79 |
|
MARIE MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13363875, Blatnička, Blatnička, 67 |
|
MILADA ŠADĚROVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
místopředseda výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69501, 23208805, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 3367, 77, Brandlova 3367/77, 69501 Hodonín |
|
ANTONIE VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
předseda výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13362887, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 817, č.p. 817, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
JAROSLAVA KUŘINOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13360523, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 566, č.p. 566, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
ANNA KLÍMKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
68725, 4820134, Uherské Hradiště, Hluk, Hluk, č.ev. 113, 68725 Hluk |
|
MARIE STRNADELOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13362411, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 765, č.p. 765, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
MILADA ŽUFANOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13361279, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 641, č.p. 641, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
MARIE MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13363875, Hodonín, Blatnička, Blatnička, 67, č.p. 67, 69671 Blatnička |
|
VĚRA MINAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13362186, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 742, č.p. 742, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
MARIE VYSKOČILOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen výboru |
31.12.2015 |
Adresa: |
69671, 13355821, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 79, č.p. 79, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|