Bc. IVO HRZÁN
|
Aktivní
|
Předseda |
07.03.2023 |
Adresa: |
41002, 16687353, Litoměřice, Keblice, Keblice, 42, č.p. 42, 41002 Keblice |
|
Bc. IVO HRZÁN
|
Aktivní
|
Předseda |
13.06.2019 |
Adresa: |
41201, 2919214, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Pokratická, 448, 52 |
|
JIŘÍ KRAJNÍK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
13.06.2019 |
Adresa: |
41002, 16687442, Litoměřice, Keblice, Keblice, 56 |
|
PATRIK BAUER
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
13.06.2019 |
Adresa: |
41201, 16626851, Litoměřice, Brňany, Brňany, 26 |
|
VLADIMÍR KNAJZL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.06.2019 |
Adresa: |
41201, 16628144, Litoměřice, Brňany, Brňany, 155 |
|
JOSEF HLAVÁČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.06.2019 |
Adresa: |
41002, 16729447, Litoměřice, Lukavec, Lukavec, 17 |
|
JIŘÍ KRAJNÍK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
13.06.2019 |
Adresa: |
41002, 16687442, Litoměřice, Keblice, Keblice, 56, č.p. 56, 41002 Keblice |
|
PATRIK BAUER
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
13.06.2019 |
Adresa: |
41201, 16626851, Litoměřice, Brňany, Brňany, 26, č.p. 26, 41201 Brňany |
|
VLADIMÍR KNAJZL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.06.2019 |
Adresa: |
41201, 16628144, Litoměřice, Brňany, Brňany, 155, č.p. 155, 41201 Brňany |
|
JOSEF HLAVÁČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.06.2019 |
Adresa: |
41002, 16729447, Litoměřice, Lukavec, Lukavec, 17, č.p. 17, 41002 Lukavec |
|
Bc. IVO HRZÁN
|
Neaktivní
od 07.03.2023
|
Předseda |
13.06.2019 |
Adresa: |
41201, 2919214, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Pokratická, 448, 52, Pokratická 448/52, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
JIŘÍ KRAJNÍK
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Myslivecký hospodář |
08.09.2018 |
Adresa: |
41002, 16687442, Litoměřice, Keblice, Keblice, 56 |
|
JIŘÍ KRAJNÍK
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Myslivecký hospodář |
08.09.2018 |
Adresa: |
41002, 16687442, Litoměřice, Keblice, Keblice, 56, č.p. 56, 41002 Keblice |
|
JIŘÍ KRAJNÍK
|
Neaktivní
od 08.09.2018
|
Myslivecký hospodář |
14.01.2016 |
Adresa: |
41002, 16687647, Keblice, Keblice, 77 |
|
Bc. IVO HRZÁN
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Předseda |
14.01.2016 |
Adresa: |
41201, 2919214, Litoměřice, Pokratice, Pokratická, 448, 52 |
|
JIŘÍ KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Finanční hospodář |
14.01.2016 |
Adresa: |
41201, 16628047, Brňany, Brňany, 145 |
|
VLADIMÍR KNAJZL
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
41201, 16628144, Brňany, Brňany, 155 |
|
JOSEF HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
41002, 16729447, Lukavec, Lukavec, 17 |
|
JIŘÍ KRAJNÍK
|
Neaktivní
od 08.09.2018
|
Myslivecký hospodář |
14.01.2016 |
Adresa: |
41002, 16687647, Litoměřice, Keblice, Keblice, 77, č.p. 77, 41002 Keblice |
|
VLADIMÍR KNAJZL
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
41201, 16628144, Litoměřice, Brňany, Brňany, 155, č.p. 155, 41201 Brňany |
|
JOSEF HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
41002, 16729447, Litoměřice, Lukavec, Lukavec, 17, č.p. 17, 41002 Lukavec |
|
JIŘÍ KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Finanční hospodář |
14.01.2016 |
Adresa: |
41201, 16628047, Litoměřice, Brňany, Brňany, 145, č.p. 145, 41201 Brňany |
|
Bc. IVO HRZÁN
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Předseda |
14.01.2016 |
Adresa: |
41201, 2919214, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Pokratická, 448, 52, Pokratická 448/52, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|