MARTIN ŠERÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.07.2023 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21, Jungmannova 1392/21, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
VÁCLAV BYDŽOVSKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
11.07.2023 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
ALENA MALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.07.2023 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. VÍTĚZSLAV KOZELEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
27.09.2018 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23 |
|
MARTIN ŠERÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.08.2018 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21 |
|
ALENA MALOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.08.2018 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV KOZELEK
|
Neaktivní
od 11.07.2023
|
Místopředseda výboru |
27.09.2018 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. VÍTĚZSLAV KOZELEK
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
člen výboru |
17.08.2018 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV KOZELEK
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
člen výboru |
17.08.2018 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
ALENA MALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2023
|
Člen výboru |
17.08.2018 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MARTIN ŠERÁK
|
Neaktivní
od 11.07.2023
|
předseda výboru |
17.08.2018 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21, Jungmannova 1392/21, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. LADISLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 17.08.2018
|
předseda výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21 |
|
ALENA MALOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2018
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23 |
|
Ing. LADISLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 17.08.2018
|
předseda výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21, Jungmannova 1392/21, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
ALENA MALOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2018
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. LADISLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
předseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21 |
|
ALENA MALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV KOZELEK
|
Neaktivní
od 17.08.2018
|
místopředseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23 |
|
Ing. LADISLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
předseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21, Jungmannova 1392/21, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
ALENA MALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. VÍTĚZSLAV KOZELEK
|
Neaktivní
od 17.08.2018
|
místopředseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Vítězslav Kozelek
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
místopředseda výboru |
16.02.2012 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Jungmannova, 1393 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV KOZELEK
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
místopředseda výboru |
16.02.2012 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Robert Todt
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
místopředseda výboru |
20.11.2008 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Jungmannova, 1392 |
|
Ing. Ladislav Klíma
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
předseda výboru |
20.11.2008 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Jungmannova, 1392 |
|
Alena Malová
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
20.11.2008 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Jungmannova, 1393 |
|
Ing. Robert Todt
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
místopředseda výboru |
20.11.2008 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21, Jungmannova 1392/21, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
ALENA MALOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
20.11.2008 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. LADISLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
předseda výboru |
20.11.2008 |
Adresa: |
50002, 23896931, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1392, 21, Jungmannova 1392/21, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Vítězslav Kozelek
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Předseda výboru |
30.12.2003 |
Adresa: |
23896949, Hradec Králové, Jungmannova, 1393 |
|
Alena Malová
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Místopředseda výboru |
30.12.2003 |
Adresa: |
23896949, Hradec Králové, Jungmannova, 1393 |
|
MUDr. Marian Parák
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Člen výboru |
30.12.2003 |
Adresa: |
23896949, Hradec Králové, Jungmannova, 1393 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV KOZELEK
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Předseda výboru |
30.12.2003 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
ALENA MALOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Místopředseda výboru |
30.12.2003 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MUDr. Marian Parák
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
Člen výboru |
30.12.2003 |
Adresa: |
50002, 23896949, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1393, 23, Jungmannova 1393/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|