ONDŘEJ ONDRYÁŠ
|
Aktivní
|
vedoucí oddílu |
05.01.2024 |
Adresa: |
70800, 3294471, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1111, 20, Hlavní třída 1111/20, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ONDŘEJ NETOČNÝ
|
Aktivní
|
zástupce vedoucího oddílu |
05.10.2022 |
Adresa: |
70200, 3195813, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová, 2648, 16 |
|
ONDŘEJ NETOČNÝ
|
Aktivní
|
zástupce vedoucího oddílu |
05.10.2022 |
Adresa: |
70200, 3195813, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová, 2648, 16, Sadová 2648/16, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ONDŘEJ ONDRYÁŠ
|
Aktivní
|
vedoucí oddílu |
17.09.2022 |
Adresa: |
70030, 3248801, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Josefa Kotase, 1173, 29 |
|
ONDŘEJ NETOČNÝ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
zástupce vedoucího oddílu |
17.09.2022 |
Adresa: |
70030, 3260381, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Svornosti, 56, 55 |
|
ONDŘEJ NETOČNÝ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
zástupce vedoucího oddílu |
17.09.2022 |
Adresa: |
70030, 3260381, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Svornosti, 56, 55, Svornosti 56/55, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
ONDŘEJ ONDRYÁŠ
|
Neaktivní
od 05.01.2024
|
vedoucí oddílu |
17.09.2022 |
Adresa: |
70030, 3248801, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Josefa Kotase, 1173, 29, Josefa Kotase 1173/29, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
ONDŘEJ NETOČNÝ
|
Neaktivní
od 17.09.2022
|
vedoucí oddílu |
20.12.2019 |
Adresa: |
70030, 3260381, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Svornosti, 56, 55 |
|
ONDŘEJ NETOČNÝ
|
Neaktivní
od 17.09.2022
|
vedoucí oddílu |
20.12.2019 |
Adresa: |
70030, 3260381, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Svornosti, 56, 55, Svornosti 56/55, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
ONDŘEJ NETOČNÝ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
vedoucí oddílu |
22.02.2017 |
Adresa: |
70030, 3278042, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Krasnoarmejců, 2596, 24 |
|
ONDŘEJ NETOČNÝ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
vedoucí oddílu |
22.02.2017 |
Adresa: |
70030, 3278042, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Krasnoarmejců, 2596, 24, Krasnoarmejců 2596/24, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
VÍT ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
vedoucí oddílu |
05.08.2016 |
Adresa: |
70030, 3274748, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Jiskřiček, 2260, 2 |
|
RADOMÍR CHWALEK
|
Neaktivní
od 17.09.2022
|
zástupce vedoucího oddílu |
05.08.2016 |
Adresa: |
74794, 4368843, Opava, Děhylov, Děhylov, Porubská, 142, 12 |
|
VÍT ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
vedoucí oddílu |
05.08.2016 |
Adresa: |
70030, 3274748, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Jiskřiček, 2260, 2, Jiskřiček 2260/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
RADOMÍR CHWALEK
|
Neaktivní
od 17.09.2022
|
zástupce vedoucího oddílu |
05.08.2016 |
Adresa: |
74794, 4368843, Opava, Děhylov, Děhylov, Porubská, 142, 12, Porubská 142/12, 74794 Děhylov |
|