Mgr. MARIE MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
12.01.2017 |
Adresa: |
67921, 7806604, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Na Rybníčku, 16 |
|
Mgr. MARIE MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
12.01.2017 |
Adresa: |
67921, 7806604, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Na Rybníčku, 16, Na Rybníčku 16, 67921 Černá Hora |
|
BOŽENA KOPŘIVOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
předseda místní organizace |
19.07.2016 |
Adresa: |
67923, 1975838, Rohozec, Rohozec, 29 |
|
RENATA SEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
místopředseda místní organizace |
19.07.2016 |
Adresa: |
67923, 2004356, Zhoř, Zhoř, 5 |
|
BOŽENA KOPŘIVOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
předseda místní organizace |
19.07.2016 |
Adresa: |
67923, 1975838, Brno-venkov, Rohozec, Rohozec, 29, č.p. 29, 67923 Rohozec |
|
RENATA SEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
místopředseda místní organizace |
19.07.2016 |
Adresa: |
67923, 2004356, Brno-venkov, Zhoř, Zhoř, 5, č.p. 5, 67923 Zhoř |
|
BOŽENA KOPŘIVOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2016
|
předseda výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67923, 1975838, Rohozec, Rohozec, 29 |
|
RENATA SEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2016
|
místopředseda výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67923, 2004356, Zhoř, Zhoř, 5 |
|
JOSEF HRNČÍŘ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67971, 15186831, Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota, 27 |
|
MILOSLAVA ŠIRŮČKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67971, 15186661, Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota, 10 |
|
RŮŽENA HANÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67923, 7803508, Bukovice, Bukovice, 29 |
|
JARMILA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67924, 1997084, Unín, Unín, 65 |
|
HELENA KRÉSOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67921, 15185591, Brťov-Jeneč, Jeneč, Jenečská, 12 |
|
BOŽENA KOPŘIVOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2016
|
předseda výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67923, 1975838, Brno-venkov, Rohozec, Rohozec, 29, č.p. 29, 67923 Rohozec |
|
RENATA SEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2016
|
místopředseda výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67923, 2004356, Brno-venkov, Zhoř, Zhoř, 5, č.p. 5, 67923 Zhoř |
|
JOSEF HRNČÍŘ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67971, 15186831, Blansko, Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota, 27, č.p. 27, 67971 Dlouhá Lhota |
|
RŮŽENA HANÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67923, 7803508, Brno-venkov, Bukovice, Bukovice, 29, č.p. 29, 67923 Bukovice |
|
JARMILA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67924, 1997084, Brno-venkov, Unín, Unín, 65, č.p. 65, 67924 Unín |
|
HELENA KRÉSOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67921, 15185591, Blansko, Brťov-Jeneč, Jeneč, Jenečská, 12, Jenečská 12, Jeneč, 67921 Brťov-Jeneč |
|
MILOSLAVA ŠIRŮČKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
67971, 15186661, Blansko, Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota, 10, č.p. 10, 67971 Dlouhá Lhota |
|