MICHAELA ŠIMKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.02.2024 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. RUDOLF SMÍŠEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
JOSEF ZEMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
PAVEL PLAVECKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
VLADISLAV JÁCHYM
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
ZDENĚK LABSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Ing. RUDOLF SMÍŠEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
JOSEF ZEMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
VLADISLAV JÁCHYM
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
ZDENĚK LABSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
PAVEL PLAVECKÝ
|
Neaktivní
od 20.06.2023
|
člen výboru |
31.05.2022 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. JIŘÍ DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Předseda výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Ing. RUDOLF SMÍŠEK
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Člen výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
JOSEF ZEMAN
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Místopředseda výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
VLADISLAV JÁCHYM
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Člen výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Člen výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
PAVEL PLAVECKÝ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Ing. JIŘÍ DLOUHÝ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Předseda výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. RUDOLF SMÍŠEK
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Člen výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
JOSEF ZEMAN
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Místopředseda výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
VLADISLAV JÁCHYM
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Člen výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
Člen výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
PAVEL PLAVECKÝ
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
člen výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
JOSEF ZEMAN
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
místopředseda výboru |
27.02.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
JOSEF ZEMAN
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
místopředseda výboru |
27.02.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen výboru |
23.01.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
PAVEL PLAVECKÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen výboru |
23.01.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen výboru |
23.01.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
PAVEL PLAVECKÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen výboru |
23.01.2016 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
PAVEL PLAVECKÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
člen výboru |
01.01.2014 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram VIII, 135 |
|
PAVEL PLAVECKÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
člen výboru |
01.01.2014 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
člen výboru |
17.09.2013 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram VIII, 135 |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
člen výboru |
17.09.2013 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Šárka Cimburková
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Pavel Plavecký
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23018984, Příbram VII, Jana Drdy, 489 |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 18.08.2014
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Josef Zeman
|
Neaktivní
od 27.02.2016
|
místopředseda výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23018721, Příbram VII, Pod Čertovým pahorkem, 464 |
|
Ing. Rudolf Smíšek
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
předseda výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Vladislav Jáchym
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Miloslava Jindřichová
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Pavel Plavecký
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23018984, Příbram, Příbram, Příbram VII, Jana Drdy, 489, Jana Drdy 489, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 18.08.2014
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Josef Zeman
|
Neaktivní
od 27.02.2016
|
místopředseda výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23018721, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Čertovým pahorkem, 464, Pod Čertovým pahorkem 464, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
VLADISLAV JÁCHYM
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Miloslava Jindřichová
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. RUDOLF SMÍŠEK
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
předseda výboru |
22.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. Rudolf Smíšek
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
předseda výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Josef Zeman
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
místopředseda výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23018721, Příbram VII, Pod Čertovým pahorkem, 464 |
|
Vladislav Jáchym
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Miloslava Jindřichová
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Šárka Cimburková
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
David Tršo
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23007184, Příbram, Slunná, 299 |
|
Ing. RUDOLF SMÍŠEK
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
předseda výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Josef Zeman
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
místopředseda výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23018721, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Čertovým pahorkem, 464, Pod Čertovým pahorkem 464, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
VLADISLAV JÁCHYM
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Miloslava Jindřichová
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA CIMBURKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
David Tršo
|
Neaktivní
od 22.03.2011
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
26101, 23007184, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Slunná, 299, Slunná 299, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
Ing. Rudolf Smíšek
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
28.12.2006 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Ing. RUDOLF SMÍŠEK
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
28.12.2006 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Luděk Sokolík
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
místopředseda výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Luděk Sobolík
|
Neaktivní
od 11.05.2007
|
místopředseda výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Robert Florián
|
Neaktivní
od 11.05.2007
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Ing. František Kopecký
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
předseda výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Miloslava Jindřichová
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Zdeněk Bárta
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Vladislav Jáchym
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Luděk Sokolík
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
místopředseda výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Luděk Sobolík
|
Neaktivní
od 11.05.2007
|
místopředseda výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Robert Florián
|
Neaktivní
od 11.05.2007
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Miloslava Jindřichová
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Zdeněk Bárta
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. František Kopecký
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
předseda výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
VLADISLAV JÁCHYM
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
člen výboru |
02.11.2005 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Petr Šedivý
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
předseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Ivan Zatloukal
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Ing. Jan Máša
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Ing. František Sentenský
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
František Roušar
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
Příbram VIII, Budovatelů, 135 |
|
Petr Šedivý
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
předseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ivan Zatloukal
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. Jan Máša
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
Ing. František Sentenský
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
František Roušar
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
26101, 23020407, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 135, Budovatelů 135, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|