JAN MAREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.08.2022 |
Adresa: |
73701, 5779928, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Čáslavská, 1826, 10 |
|
JAN MAREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.08.2022 |
Adresa: |
73701, 5779928, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Čáslavská, 1826, 10, Čáslavská 1826/10, 73701 Český Těšín |
|
ROMAN DUBNICKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
35301, 20870094, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 494, 29 |
|
PAVLA TRČOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
35301, 20870094, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 494, 29 |
|
ROMAN DUBNICKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
35301, 20870094, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 494, 29, Hroznatova 494/29, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
PAVLA TRČOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
35301, 20870094, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 494, 29, Hroznatova 494/29, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
MÁRIA BABKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
předseda výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31 |
|
MÁRIA BABKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
předseda výboru |
12.04.2017 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31, Hroznatova 495/31, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
VÁCLAV TOMEK
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
předseda výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31 |
|
Ing. PAVLA TRČOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
35301, 20870094, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 494, 29 |
|
MIROSLAV ZVONEČEK
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31 |
|
VÁCLAV TOMEK
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
předseda výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31, Hroznatova 495/31, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. PAVLA TRČOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
35301, 20870094, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 494, 29, Hroznatova 494/29, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
MIROSLAV ZVONEČEK
|
Neaktivní
od 12.04.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31, Hroznatova 495/31, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Václav Tomek
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
předseda výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20870108, Mariánské Lázně, Hroznatova, 495, 31 |
|
Ing. Pavla Trčová
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20870094, Mariánské Lázně, Hroznatova, 494, 29 |
|
Miroslav Zvoneček
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20870108, Mariánské Lázně, Hroznatova, 495, 31 |
|
VÁCLAV TOMEK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
předseda výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31, Hroznatova 495/31, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. PAVLA TRČOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20870094, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 494, 29, Hroznatova 494/29, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
MIROSLAV ZVONEČEK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31, Hroznatova 495/31, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Václav Tomek
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
Předseda výboru |
10.03.2004 |
Adresa: |
20870108, Mariánské Lázně, Hroznatova, 495 |
|
Ida Paseková
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
Člen výboru |
10.03.2004 |
Adresa: |
20870094, Mariánské Lázně, Hroznatova, 494 |
|
Miroslav Zvoneček
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
Člen výboru |
10.03.2004 |
Adresa: |
20928238, Mariánské Lázně, Úzká, 335 |
|
VÁCLAV TOMEK
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
Předseda výboru |
10.03.2004 |
Adresa: |
35301, 20870108, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 495, 31, Hroznatova 495/31, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ida Paseková
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
Člen výboru |
10.03.2004 |
Adresa: |
35301, 20870094, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Hroznatova, 494, 29, Hroznatova 494/29, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Miroslav Zvoneček
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
Člen výboru |
10.03.2004 |
Adresa: |
35301, 20928238, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Úzká, 335, 1, Úzká 335/1, 35301 Mariánské Lázně |
|