IVA HRUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.09.2022 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
JAN DĚD
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.09.2022 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
MICHAELA SLÁDKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.09.2022 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
IVA HRUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.09.2022 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
MICHAELA SLÁDKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.09.2022 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
JAN DĚD
|
Neaktivní
od 02.10.2023
|
člen výboru |
28.09.2022 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
IVA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2022
|
předseda výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
JAN DĚD
|
Neaktivní
od 28.09.2022
|
člen výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
TOMÁŠ HONNER
|
Neaktivní
od 28.09.2022
|
člen výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
IVA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2022
|
předseda výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
JAN DĚD
|
Neaktivní
od 28.09.2022
|
člen výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
TOMÁŠ HONNER
|
Neaktivní
od 28.09.2022
|
člen výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
IVA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
předseda výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
JAROSLAV FOLTAS
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
JAN DĚD
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86 |
|
IVA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
předseda výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
JAROSLAV FOLTAS
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
JAN DĚD
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen výboru |
09.11.2016 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
Iva Hrušková
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
předseda výboru |
01.10.2010 |
|
Jaroslav Foltas
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
01.10.2010 |
|
Jan Děd
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
01.10.2010 |
|
Iva Hrušková
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
předseda výboru |
01.10.2010 |
Adresa: |
86, Tisová, Tisová 86, Česká republika |
|
Jaroslav Foltas
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
01.10.2010 |
Adresa: |
Tisová, Tisová 86, Česká republika |
|
Jan Děd
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
01.10.2010 |
Adresa: |
Tisová, Tisová 86, Česká republika |
|
Iva Hrušková
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
předseda výboru |
11.10.2006 |
|
Irena Štíbrová
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
člen výboru |
11.10.2006 |
|
Eliška Čadková
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
člen výboru |
11.10.2006 |
|
Iva Hrušková
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
předseda výboru |
11.10.2006 |
Adresa: |
86, Tisová, Tisová 86, Česká republika |
|
Irena Štíbrová
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
člen výboru |
11.10.2006 |
Adresa: |
86, Tisová, Tisová 86, Česká republika |
|
Eliška Čadková
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
člen výboru |
11.10.2006 |
Adresa: |
86, Tisová, Tisová 86, Česká republika |
|
Libuše Dědová
|
Neaktivní
od 11.10.2006
|
Předseda výboru |
24.02.2004 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tisová, 86 |
|
Vratislav Šebor
|
Neaktivní
od 11.10.2006
|
Člen výboru |
24.02.2004 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tisová, 86 |
|
Vlastimil Hruška
|
Neaktivní
od 11.10.2006
|
Člen výboru |
24.02.2004 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tisová, 86 |
|
Libuše Dědová
|
Neaktivní
od 11.10.2006
|
Předseda výboru |
24.02.2004 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
Vratislav Šebor
|
Neaktivní
od 11.10.2006
|
Člen výboru |
24.02.2004 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|
Vlastimil Hruška
|
Neaktivní
od 11.10.2006
|
Člen výboru |
24.02.2004 |
Adresa: |
34801, 15682269, Tachov, Tisová, Tisová, 86, č.p. 86, 34801 Tisová |
|