Mgr. ZDENKA VRBOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7 |
|
PAVEL KUBEŠ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7 |
|
Mgr. VLASTISLAV KŘÍŽ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7 |
|
Mgr. ZDENKA VRBOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
PAVEL KUBEŠ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
Mgr. VLASTISLAV KŘÍŽ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
ZDENKA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
předseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7 |
|
PAVEL STREJČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
místopředseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7 |
|
VÁCLAV MAREK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
člen výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7 |
|
ZDENKA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
předseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
PAVEL STREJČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
místopředseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
VÁCLAV MAREK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
člen výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
PAVEL STREJČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
místopředseda výboru |
10.11.2016 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7 |
|
PAVEL STREJČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
místopředseda výboru |
10.11.2016 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
VÁCLAV MAREK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
člen výboru |
05.12.2015 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7 |
|
VÁCLAV MAREK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
člen výboru |
05.12.2015 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
Václav Marek
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
člen výboru |
09.07.2009 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Lesní, 1412/7 |
|
Pavel Strejček
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
místopředseda výboru |
09.07.2009 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Lesní, 1412/7 |
|
Zdenka Vrbová
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
předseda výboru |
09.07.2009 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Lesní, 1412/7 |
|
VÁCLAV MAREK
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
člen výboru |
09.07.2009 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
PAVEL STREJČEK
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
místopředseda výboru |
09.07.2009 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
ZDENKA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
předseda výboru |
09.07.2009 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|
Ing. Josef Dočkal
|
Neaktivní
od 09.07.2009
|
předseda výboru |
01.09.2004 |
Adresa: |
35002, 20906421, Cheb, Lesní, 1413/9 |
|
TEKAZ, s.r.o.
45355266 |
Neaktivní
od 09.07.2009
|
místopředseda výboru |
01.09.2004 |
Adresa: |
35002, 20897791, Cheb, Podhradská, 7 |
|
Pavel Strejček
|
Neaktivní
od 09.07.2009
|
člen výboru |
01.09.2004 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Lesní, 1412/7 |
|
TEKAZ, s.r.o.
45355266 |
Neaktivní
od 09.07.2009
|
místopředseda výboru |
01.09.2004 |
Adresa: |
35002, 20897791, Cheb, Cheb, Cheb, Podhradská, 676, 7, Podhradská 676/7, 35002 Cheb |
|
Ing. Josef Dočkal
|
Neaktivní
od 09.07.2009
|
předseda výboru |
01.09.2004 |
Adresa: |
35002, 20906421, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1413, 9, Lesní 1413/9, 35002 Cheb |
|
PAVEL STREJČEK
|
Neaktivní
od 09.07.2009
|
člen výboru |
01.09.2004 |
Adresa: |
35002, 20906412, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1412, 7, Lesní 1412/7, 35002 Cheb |
|