MILAN HEREIT
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
11.05.2018 |
Adresa: |
35703, 20956738, Sokolov, Svatava, Svatava, Pobřežní, 397 |
|
MILAN HEREIT
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
11.05.2018 |
Adresa: |
35703, 20956738, Sokolov, Svatava, Svatava, Pobřežní, 397, Pobřežní 397, 35703 Svatava |
|
Milan Hereit
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
pověřený vlastník |
11.09.2008 |
Adresa: |
35703, 20956738, Svatava, Pobřežní, 397 |
|
MILAN HEREIT
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
pověřený vlastník |
11.09.2008 |
Adresa: |
35703, 20956738, Sokolov, Svatava, Svatava, Pobřežní, 397, Pobřežní 397, 35703 Svatava |
|
Margita Kubíková
|
Neaktivní
od 29.06.2007
|
předseda výboru |
29.05.2004 |
Adresa: |
20956738, Svatava, Pobřežní, 397 |
|
Karel Klail
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
29.05.2004 |
Adresa: |
20956738, Svatava, Pobřežní, 397 |
|
Dana Burianová
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
29.05.2004 |
Adresa: |
20956738, Svatava, Pobřežní, 397 |
|
Margita Kubíková
|
Neaktivní
od 29.06.2007
|
předseda výboru |
29.05.2004 |
Adresa: |
35703, 20956738, Sokolov, Svatava, Svatava, Pobřežní, 397, Pobřežní 397, 35703 Svatava |
|
Karel Klail
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
29.05.2004 |
Adresa: |
35703, 20956738, Sokolov, Svatava, Svatava, Pobřežní, 397, Pobřežní 397, 35703 Svatava |
|
Dana Burianová
|
Neaktivní
od 11.09.2008
|
člen výboru |
29.05.2004 |
Adresa: |
35703, 20956738, Sokolov, Svatava, Svatava, Pobřežní, 397, Pobřežní 397, 35703 Svatava |
|