JAN LAŠEK
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
předseda výboru |
18.09.2013 |
Adresa: |
25070, 12666785, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96 |
|
JAN LAŠEK
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
předseda výboru |
18.09.2013 |
Adresa: |
25070, 12666785, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96, Náměstí Vítězslava Hálka 96, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|
Jan Lašek
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
předseda výboru |
18.03.2008 |
Adresa: |
25070, Odolena Voda-Dolínek, Vítězslava Hálka, 96 |
|
Edita Rážová
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
místopředseda výboru |
18.03.2008 |
Adresa: |
25070, Odolena Voda-Dolínek, Vítězslava Hálka, 96 |
|
JAN LAŠEK
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
předseda výboru |
18.03.2008 |
Adresa: |
25070, 12666785, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96, Náměstí Vítězslava Hálka 96, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|
Edita Rážová
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
místopředseda výboru |
18.03.2008 |
Adresa: |
25070, 12666785, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96, Náměstí Vítězslava Hálka 96, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|
Ing. Jaroslav Beran
|
Neaktivní
od 18.03.2008
|
předseda výboru |
21.12.2005 |
Adresa: |
25070, 12666785, Odolena Voda, Dolínek, nám. Vítězslava Hálka, 96 |
|
Ing. Jaroslav Beran
|
Neaktivní
od 18.03.2008
|
předseda výboru |
21.12.2005 |
Adresa: |
25070, 12666785, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96, Náměstí Vítězslava Hálka 96, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|
Ing. Jan Salva
|
Neaktivní
od 21.12.2005
|
předseda výboru |
04.08.2004 |
Adresa: |
25070, 12666785, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96 |
|
Ing. Barbora Hořavová
|
Neaktivní
od 18.03.2008
|
místopředseda výboru |
04.08.2004 |
Adresa: |
25070, 12666785, Odolena voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96 |
|
Josef Linhart
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen výboru |
04.08.2004 |
Adresa: |
25070, 12666785, Odolena voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96 |
|
Ing. Jan Salva
|
Neaktivní
od 21.12.2005
|
předseda výboru |
04.08.2004 |
Adresa: |
25070, 12666785, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96, Náměstí Vítězslava Hálka 96, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|
Ing. Barbora Hořavová
|
Neaktivní
od 18.03.2008
|
místopředseda výboru |
04.08.2004 |
Adresa: |
25070, 12666785, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96, Náměstí Vítězslava Hálka 96, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|
Josef Linhart
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen výboru |
04.08.2004 |
Adresa: |
25070, 12666785, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Náměstí Vítězslava Hálka, 96, Náměstí Vítězslava Hálka 96, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|