Mgr. JAN SLABA
|
Aktivní
|
ředitel |
22.02.2018 |
Adresa: |
26101, 23021381, Příbram, Příbram, Příbram IX, Ke Kocábě, 139 |
|
Mgr. JAN SLABA
|
Aktivní
|
ředitel |
22.02.2018 |
Adresa: |
26101, 23021381, Příbram, Příbram, Příbram IX, Ke Kocábě, 139, Ke Kocábě 139, Příbram IX, 26101 Příbram |
|
Mgr. JAN SLABA
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
Ředitel |
25.10.2017 |
Adresa: |
26101, 23021381, Příbram, Příbram, Příbram IX, Ke Kocábě, 139 |
|
Mgr. JAN SLABA
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
Ředitel |
25.10.2017 |
Adresa: |
26101, 23021381, Příbram, Příbram, Příbram IX, Ke Kocábě, 139, Ke Kocábě 139, Příbram IX, 26101 Příbram |
|
Ing. Jiří Holobrada
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
|
11.12.2012 |
Adresa: |
26301, 12921181, Dobříš, Dobříš, Na Chmelnici, 438 |
|
Ing. Jiří Holobrada
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
|
11.12.2012 |
Adresa: |
26301, 12921181, Příbram, Dobříš, Dobříš, Na Chmelnici, 438, Na Chmelnici 438, 26301 Dobříš |
|
Ing. Pavel Pikrt
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
ředitel |
28.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23014717, Příbram, Obránců míru, 78 |
|
Ing. Pavel Pikrt
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
ředitel |
28.07.2007 |
Adresa: |
26101, 23014717, Příbram, Příbram, Příbram VII, Obránců míru, 78, Obránců míru 78, Příbram VII, 26101 Příbram |
|