PAVEL ROUŠAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.01.2023 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144 |
|
PAVEL ROUŠAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.01.2023 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
ILONA KALENDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.11.2022 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144 |
|
ILONA KALENDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.11.2022 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
ADÉLA JANÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.12.2020 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144 |
|
ZDEŇKA MERTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
01.12.2020 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144 |
|
ADÉLA JANÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.12.2020 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
ZDEŇKA MERTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
01.12.2020 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
LUCIE KRÁSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
25706, 14418134, Benešov, Veliš, Veliš, 64 |
|
LUCIE KRÁSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.09.2019 |
Adresa: |
25706, 14418134, Benešov, Veliš, Veliš, 64, č.p. 64, 25706 Veliš |
|
FRANTIŠEK ŽÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.07.2013 |
Adresa: |
25764, 3057844, Zdislavice, Zdislavice, 171 |
|
FRANTIŠEK ŽÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.07.2013 |
Adresa: |
25764, 3057844, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 171, č.p. 171, 25764 Zdislavice |
|
JITKA ŠPEJTKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
místopředseda výboru |
01.10.2020 |
Adresa: |
39501, 20096259, Pelhřimov, Onšov, Onšov, 44 |
|
JITKA ŠPEJTKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
místopředseda výboru |
01.10.2020 |
Adresa: |
39501, 20096259, Pelhřimov, Onšov, Onšov, 44, č.p. 44, 39501 Onšov |
|
LUCIE KRÁSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen výboru |
02.07.2013 |
Adresa: |
25764, 3057593, Zdislavice, Zdislavice, 144 |
|
LUCIE KRÁSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2019
|
člen výboru |
02.07.2013 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
Ilona Kalendová
|
Neaktivní
od 17.11.2022
|
předseda výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Zdislavice, 144 |
|
Pavel Roušal
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
člen výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Zdislavice, 144 |
|
Anna Hradečná
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Zdislavice, 144 |
|
Lucie Kubálková
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057925, Zdislavice, 179 |
|
Jitka Špejtková
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
místopředseda výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Zdislavice, 144 |
|
Zdeňka Mertová
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
člen výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Zdislavice, 144 |
|
Anna Hradečná
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
Lucie Kubálková
|
Neaktivní
od 02.07.2013
|
člen výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057925, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 179, č.p. 179, 25764 Zdislavice |
|
Jitka Špejtková
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
místopředseda výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
ZDEŇKA MERTOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
člen výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
ILONA KALENDOVÁ
|
Neaktivní
od 17.11.2022
|
předseda výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|
PAVEL ROUŠAL
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
člen výboru |
24.07.2004 |
Adresa: |
25764, 3057593, Benešov, Zdislavice, Zdislavice, 144, č.p. 144, 25764 Zdislavice |
|