DANA JENDELOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
24.06.2023 |
Adresa: |
25751, 3027082, Benešov, Bystřice, Bystřice, Dr. E. Beneše, 423, Dr. E. Beneše 423, 25751 Bystřice |
|
SOŇA BRAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
24.06.2023 |
Adresa: |
25751, 3025446, Benešov, Bystřice, Bystřice, K Líšnu, 232, K Líšnu 232, 25751 Bystřice |
|
JOSEF BUČINSKÝ
|
Aktivní
|
Předseda |
26.01.2023 |
Adresa: |
25751, 73920223, Benešov, Bystřice, Bystřice, Líštěnecká |
|
SOŇA BRAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
25751, 3025446, Benešov, Bystřice, Bystřice, K Líšnu, 232 |
|
ALENA ŠÍPKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
25753, 3035646, Benešov, Olbramovice, Tomice II, 20 |
|
ALENA ŠÍPKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
25753, 3035646, Benešov, Olbramovice, Tomice II, 20, Tomice II 20, 25753 Olbramovice |
|
JITKA RŮŽIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen |
30.09.2015 |
Adresa: |
25751, 3024377, Bystřice, Bystřice, K Líšnu, 82 |
|
JOSEF BUČINSKÝ
|
Neaktivní
od 24.06.2023
|
Předseda |
26.01.2023 |
Adresa: |
25751, 73920223, Benešov, Bystřice, Bystřice, Líštěnecká, Líštěnecká č.ev. 202, 25751 Bystřice |
|
JOSEF BUČINSKÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
Předseda |
11.01.2023 |
Adresa: |
25751, 73920223, Benešov, Bystřice, Bystřice |
|
JOSEF BUČINSKÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
Předseda |
11.01.2023 |
Adresa: |
25751, 73920223, Benešov, Bystřice, Bystřice, Líštěnecká, Líštěnecká č.ev. 202, 25751 Bystřice |
|
MILUŠE HOVORKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
25751, 3030539, Benešov, Bystřice, Drachkov, 20 |
|
MILUŠE HOVORKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
25751, 3030539, Benešov, Bystřice, Drachkov, 20, Drachkov 20, 25751 Bystřice |
|
SOŇA BRAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2023
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
25751, 3025446, Benešov, Bystřice, Bystřice, K Líšnu, 232, K Líšnu 232, 25751 Bystřice |
|
JOSEF BUČINSKÝ
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
Předseda |
30.09.2015 |
Adresa: |
25801, 3113736, Vlašim, Vlašim, Havlíčkova, 1564 |
|
Ing. MARIE BARTŮŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
Tajemník |
30.09.2015 |
Adresa: |
25751, 3024075, Bystřice, Bystřice, Dr. E. Beneše, 35 |
|
Ing. MARIE BARTŮŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
Tajemník |
30.09.2015 |
Adresa: |
25751, 3024075, Benešov, Bystřice, Bystřice, Dr. E. Beneše, 35, Dr. E. Beneše 35, 25751 Bystřice |
|
JOSEF BUČINSKÝ
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
Předseda |
30.09.2015 |
Adresa: |
25801, 3113736, Benešov, Vlašim, Vlašim, Havlíčkova, 1564, Havlíčkova 1564, 25801 Vlašim |
|
JITKA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2023
|
Člen |
30.09.2015 |
Adresa: |
25751, 3024377, Benešov, Bystřice, Bystřice, K Líšnu, 82, K Líšnu 82, 25751 Bystřice |
|