JIŘÍ VOLF
|
Aktivní
|
Předseda |
07.05.2022 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
VÁCLAV ZACHATÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
07.05.2022 |
Adresa: |
36452, 12018678, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Velké náměstí, 135 |
|
LIBUŠE VOLFOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.05.2022 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
JIŘÍ VOLF
|
Aktivní
|
Předseda |
07.05.2022 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
VÁCLAV ZACHATÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
07.05.2022 |
Adresa: |
36452, 12018678, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Velké náměstí, 135, Velké náměstí 135, 36452 Žlutice |
|
LIBUŠE VOLFOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.05.2022 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
VLADISLAV SUDA
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
Předseda výboru |
28.10.2016 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
LIBUŠE VOLFOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
28.10.2016 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
LUBOŠ HANKET
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
ČLEN VÝBORU |
28.10.2016 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
JAN KRÁL
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
ČLEN VÝBORU |
28.10.2016 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
VLADISLAV SUDA
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
Předseda výboru |
28.10.2016 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
LIBUŠE VOLFOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
28.10.2016 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
LUBOŠ HANKET
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
ČLEN VÝBORU |
28.10.2016 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
JAN KRÁL
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
ČLEN VÝBORU |
28.10.2016 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
Vladislav Suda
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
předseda výboru |
18.06.2011 |
Adresa: |
36452, 12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
Anna Veselá
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
místopředseda výboru |
18.06.2011 |
Adresa: |
36452, 12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
Libuše Volfová
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
člen výboru |
18.06.2011 |
Adresa: |
36452, 12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
Luboš Hanket
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
člen výboru |
18.06.2011 |
Adresa: |
36452, 12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
VLADISLAV SUDA
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
předseda výboru |
18.06.2011 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
Anna Veselá
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
místopředseda výboru |
18.06.2011 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
LIBUŠE VOLFOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
člen výboru |
18.06.2011 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
LUBOŠ HANKET
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
člen výboru |
18.06.2011 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
Vladislav Suda
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
předseda výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
Michal Rada
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
místopředseda výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
Luboš Hanket
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
člen výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
Anna Veselá
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
člen výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
Kamil Pánek
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
člen výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
12020613, Žlutice, Vítězná, 421 |
|
VLADISLAV SUDA
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
předseda výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
Michal Rada
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
místopředseda výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
LUBOŠ HANKET
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
člen výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
Anna Veselá
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
člen výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|
Kamil Pánek
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
člen výboru |
27.01.2005 |
Adresa: |
36452, 12020613, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Vítězná, 421, Vítězná 421, 36452 Žlutice |
|