RADEK ŠIMČÍK
|
Aktivní
|
Předseda |
16.06.2021 |
Adresa: |
75663, 17160111, Vsetín, Krhová, Krhová, Bří Podmolů, 213 |
|
RADEK ŠIMČÍK
|
Aktivní
|
Předseda |
16.06.2021 |
Adresa: |
75663, 17160111, Vsetín, Krhová, Krhová, Bří Podmolů, 213, Bří Podmolů 213, 75663 Krhová |
|
LUBOMÍR VRUBL
|
Aktivní
|
Místopředseda |
02.10.2020 |
Adresa: |
75701, 26435241, Vsetín, Velká Lhota, Velká Lhota, 131 |
|
KAREL ŠRÁMEK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
02.10.2020 |
Adresa: |
75701, 24273228, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 678, 26 |
|
PETR DANĚK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
75701, 24282553, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Dvořákova, 947, 18 |
|
JITKA BASLOVÁ
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
02.10.2020 |
Adresa: |
75627, 17163757, Vsetín, Velká Lhota, Velká Lhota, 61 |
|
LUBOMÍR VRUBL
|
Aktivní
|
Místopředseda |
02.10.2020 |
Adresa: |
75701, 26435241, Vsetín, Velká Lhota, Velká Lhota, 131, č.p. 131, 75701 Velká Lhota |
|
KAREL ŠRÁMEK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
02.10.2020 |
Adresa: |
75701, 24273228, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná, 678, 26, Křižná 678/26, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
PETR DANĚK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
75701, 24282553, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Dvořákova, 947, 18, Dvořákova 947/18, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JITKA BASLOVÁ
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
02.10.2020 |
Adresa: |
75627, 17163757, Vsetín, Velká Lhota, Velká Lhota, 61, č.p. 61, 75627 Velká Lhota |
|
RADEK ŠIMČÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2021
|
Předseda |
02.10.2020 |
Adresa: |
75701, 74960172, Vsetín, Valašské Meziříčí, Podlesí, 607 |
|
RADEK ŠIMČÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2021
|
Předseda |
02.10.2020 |
Adresa: |
75701, 74960172, Vsetín, Valašské Meziříčí, Podlesí, 607, Podlesí 607, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RADEK ŠIMČÍK
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
místopředseda, jednatel |
01.06.2016 |
Adresa: |
75701, 74960172, Vsetín, Valašské Meziříčí, Podlesí, 607 |
|
RADEK ŠIMČÍK
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
místopředseda, jednatel |
01.06.2016 |
Adresa: |
75701, 74960172, Vsetín, Valašské Meziříčí, Podlesí, 607, Podlesí 607, 75701 Valašské Meziříčí |
|
RADEK ŠIMČÍK
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
místopředseda, jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
75701, 17238943, Valašské Meziříčí, Podlesí, 378 |
|
JIŘÍ VACULÍN
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
předseda |
17.02.2016 |
Adresa: |
75627, 17163757, Velká Lhota, Velká Lhota, 61 |
|
PAVEL ZAVIDČÁK
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
myslivecký hospodář |
17.02.2016 |
Adresa: |
75701, 17100127, Velká Lhota, Malá Lhota, 3 |
|
Ing. JOSEF HOŘANSKÝ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
finanční hospodář |
17.02.2016 |
Adresa: |
75701, 17239371, Valašské Meziříčí, Podlesí, 426 |
|
RADEK ŠIMČÍK
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
místopředseda, jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
75701, 17238943, Vsetín, Valašské Meziříčí, Podlesí, 378, Podlesí 378, 75701 Valašské Meziříčí |
|
PAVEL ZAVIDČÁK
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
myslivecký hospodář |
17.02.2016 |
Adresa: |
75701, 17100127, Vsetín, Velká Lhota, Malá Lhota, 3, Malá Lhota 3, 75701 Velká Lhota |
|
Ing. JOSEF HOŘANSKÝ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
finanční hospodář |
17.02.2016 |
Adresa: |
75701, 17239371, Vsetín, Valašské Meziříčí, Podlesí, 426, Podlesí 426, 75701 Valašské Meziříčí |
|
JIŘÍ VACULÍN
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
předseda |
17.02.2016 |
Adresa: |
75627, 17163757, Vsetín, Velká Lhota, Velká Lhota, 61, č.p. 61, 75627 Velká Lhota |
|