IVANA ZUZJAKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
36001, 20727356, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, 353, 78 |
|
MILOŠ FAJFR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
36453, 12016365, Karlovy Vary, Vrbice, Vrbice, 16 |
|
IVANA ZUZJAKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2024
|
člen výboru |
19.06.2019 |
Adresa: |
36001, 20727356, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, 353, 78, Mattoniho nábřeží 353/78, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JITKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
člen výboru |
20.01.2019 |
Adresa: |
36453, 11927348, Karlovy Vary, Chyše, Chyše, Nádražní, 72 |
|
JITKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
člen výboru |
20.01.2019 |
Adresa: |
36453, 11927348, Karlovy Vary, Chyše, Chyše, Nádražní, 72, Nádražní 72, 36453 Chyše |
|
JITKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2019
|
člen výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
36453, 12016365, Karlovy Vary, Vrbice, Vrbice, 16 |
|
IVANA KROPFREITEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
člen výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
36001, 20727356, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, 353, 78 |
|
JITKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2019
|
člen výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
36453, 12016365, Karlovy Vary, Vrbice, Vrbice, 16, č.p. 16, 36453 Vrbice |
|
IVANA KROPFREITEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2019
|
člen výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
36001, 20727356, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, 353, 78, Mattoniho nábřeží 353/78, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
MILOŠ FAJFR
|
Neaktivní
od 05.04.2024
|
předseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
36453, 12016365, Karlovy Vary, Vrbice, Vrbice, 16, č.p. 16, 36453 Vrbice |
|
Ivana Kropfreiterová
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
člen výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
36453, Vrbice, 16 |
|
Ivana Kropfreiterová
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
člen výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
36453, 12016365, Karlovy Vary, Vrbice, Vrbice, 16, č.p. 16, 36453 Vrbice |
|
Václav Vajrych
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
člen výboru |
15.04.2005 |
Adresa: |
36453, Vrbice, 16 |
|
Miloš Fajfr
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
předseda výboru |
15.04.2005 |
Adresa: |
36453, Vrbice, 16 |
|
Jitka Veselá
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
člen výboru |
15.04.2005 |
Adresa: |
36453, Vrbice, 16 |
|
Václav Vajrych
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
člen výboru |
15.04.2005 |
Adresa: |
36453, 12016365, Karlovy Vary, Vrbice, Vrbice, 16, č.p. 16, 36453 Vrbice |
|
JITKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
člen výboru |
15.04.2005 |
Adresa: |
36453, 12016365, Karlovy Vary, Vrbice, Vrbice, 16, č.p. 16, 36453 Vrbice |
|
MILOŠ FAJFR
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
předseda výboru |
15.04.2005 |
Adresa: |
36453, 12016365, Karlovy Vary, Vrbice, Vrbice, 16, č.p. 16, 36453 Vrbice |
|