VÁCLAV BULÍN
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
člen výboru |
17.03.2016 |
Adresa: |
34012, 6939490, Klatovy, Ježovy, Ježovy, 42 |
|
VÁCLAV BULÍN
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
člen výboru |
17.03.2016 |
Adresa: |
34012, 6939490, Klatovy, Ježovy, Ježovy, 42, č.p. 42, 34012 Ježovy |
|
VÁCLAV BULÍN
|
Neaktivní
od 17.03.2016
|
člen výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666 |
|
VĚRA MUŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
předseda výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666 |
|
VLADIMÍR VOZKA
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
člen výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666 |
|
FRANTIŠEK LEIDER
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
člen výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
33901, 21483787, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 667 |
|
VÁCLAV BULÍN
|
Neaktivní
od 17.03.2016
|
člen výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666, Plzeňská 666, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
VLADIMÍR VOZKA
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
člen výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666, Plzeňská 666, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
FRANTIŠEK LEIDER
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
člen výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
33901, 21483787, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 667, Plzeňská 667, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
VĚRA MUŽÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
předseda výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666, Plzeňská 666, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Jiří Švára
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
předseda výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
33901, 21483787, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 667 |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666 |
|
Ing. Václav Bulín
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666 |
|
Radoslav Plíšek
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
33901, 21483787, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 667 |
|
Jiří Švára
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
předseda výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
33901, 21483787, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 667, Plzeňská 667, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Petr Mašek
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666, Plzeňská 666, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. Václav Bulín
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
33901, 21483779, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 666, Plzeňská 666, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Radoslav Plíšek
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
33901, 21483787, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Plzeňská, 667, Plzeňská 667, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|