Bronislava Hánělová s.r.o.
04395921 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
11.12.2019 |
Adresa: |
36001, 20740000, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Varšavská, 1168, 13 |
|
Bronislava Hánělová s.r.o.
04395921 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
11.12.2019 |
Adresa: |
36001, 20740000, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Varšavská, 1168, 13, Varšavská 1168/13, 36001 Karlovy Vary |
|
RUDOLF KARKOŠ
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
Předseda společenství vlastníků |
30.03.2017 |
Adresa: |
36001, 20734930, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, I. P. Pavlova, 609, 25 |
|
RUDOLF KARKOŠ
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
Předseda společenství vlastníků |
30.03.2017 |
Adresa: |
36001, 20734930, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, I. P. Pavlova, 609, 25, I. P. Pavlova 609/25, 36001 Karlovy Vary |
|
Rudolf Karkoš
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
pověřený vlastník |
18.07.2009 |
Adresa: |
36001, 20734930, Karlovy Vary, I.P. Pavlova, 609/25 |
|
RUDOLF KARKOŠ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
pověřený vlastník |
18.07.2009 |
Adresa: |
36001, 20734930, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, I. P. Pavlova, 609, 25, I. P. Pavlova 609/25, 36001 Karlovy Vary |
|