LEOŠ HÁJEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.08.2022 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729 |
|
OLGA ŠPIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.08.2022 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729 |
|
Ing JAN KRONICH
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.08.2022 |
Adresa: |
26901, 8642303, Rakovník, Rakovník, Rakovník I, Martinovského, 181 |
|
LEOŠ HÁJEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.08.2022 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729, Dukel. hrdinů 2729, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
OLGA ŠPIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.08.2022 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729, Dukel. hrdinů 2729, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing JAN KRONICH
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.08.2022 |
Adresa: |
26901, 8642303, Rakovník, Rakovník, Rakovník I, Martinovského, 181, Martinovského 181, Rakovník I, 26901 Rakovník |
|
JAN KRONICH
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen výboru |
05.01.2022 |
Adresa: |
26901, 8642303, Rakovník, Rakovník, Rakovník I, Martinovského, 181 |
|
JAN KRONICH
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen výboru |
05.01.2022 |
Adresa: |
26901, 8642303, Rakovník, Rakovník, Rakovník I, Martinovského, 181, Martinovského 181, Rakovník I, 26901 Rakovník |
|
OLGA ŠPIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729 |
|
OLGA ŠPIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729, Dukel. hrdinů 2729, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
VERONIKA BECHYŇOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
člen výboru |
08.03.2017 |
Adresa: |
27002, 8546550, Rakovník, Kolešovice, Kolešovice, 93 |
|
VERONIKA BECHYŇOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
člen výboru |
08.03.2017 |
Adresa: |
27002, 8546550, Rakovník, Kolešovice, Kolešovice, 93, č.p. 93, 27002 Kolešovice |
|
VERONIKA BECHYŇOVÁ
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729 |
|
JAN KRONICH
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26901, 8654701, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 1316 |
|
MARTIN BŘEZINA
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
předseda výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729 |
|
VERONIKA BECHYŇOVÁ
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729, Dukel. hrdinů 2729, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
JAN KRONICH
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26901, 8654701, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 1316, Dukel. hrdinů 1316, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
MARTIN BŘEZINA
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
předseda výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729, Dukel. hrdinů 2729, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. Martin Březina
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
předseda výboru |
19.12.2009 |
Adresa: |
26901, Rakovník, Rakovník II, Dukelských hrdinů, 2729 |
|
Ing. Martin Březina
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
předseda výboru |
19.12.2009 |
Adresa: |
26901, 27871223, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 2729, Dukel. hrdinů 2729, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. Martin Březina
|
Neaktivní
od 19.12.2009
|
předseda výboru |
15.10.2009 |
Adresa: |
26901, 8662720, Rakovník, Rakovník II, Zd. Štěpánka, 2127 |
|
Ing. Jan Kronich
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
člen výboru |
15.10.2009 |
Adresa: |
26901, Rakovník, Rakovník II, Dukelských hrdinů, 1316 |
|
Veronika Klossová
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
člen výboru |
15.10.2009 |
Adresa: |
27002, 8546550, Kolešovice, 93 |
|
Ing. Martin Březina
|
Neaktivní
od 19.12.2009
|
předseda výboru |
15.10.2009 |
Adresa: |
26901, 8662720, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Zd. Štěpánka, 2127, Zd. Štěpánka 2127, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. Jan Kronich
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
člen výboru |
15.10.2009 |
Adresa: |
26901, 8654701, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Dukel. hrdinů, 1316, Dukel. hrdinů 1316, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Veronika Klossová
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
člen výboru |
15.10.2009 |
Adresa: |
27002, 8546550, Rakovník, Kolešovice, Kolešovice, 93, č.p. 93, 27002 Kolešovice |
|