RAK CZ a.s.
25653849 |
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.08.2023 |
Adresa: |
11000, 21723753, Praha, Staré Město, Revoluční, 725, 11, Revoluční 725/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
STANISLAV VOJTÁŠEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.01.2023 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9 |
|
STANISLAV VOJTÁŠEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.01.2023 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9, Milady Horákové 1280/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PaedDr. JIŘÍ KOKEŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9 |
|
Ing. VLADIMÍR TUČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9 |
|
Ing. VLADIMÍR TUČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9, Milady Horákové 1280/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. Ing. JAN KROFTA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.09.2015 |
Adresa: |
17000, 22309284, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9 |
|
PaedDr. JIŘÍ KOKEŠ
|
Neaktivní
od 04.08.2023
|
člen výboru |
09.11.2022 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9, Milady Horákové 1280/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. Ing. JAN KROFTA
|
Neaktivní
od 04.08.2023
|
předseda výboru |
24.09.2015 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9, Milady Horákové 1280/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Stanislav Vojtášek
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
místopředseda výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha 7, Holešovice, Milady Horákové, 1280/9 |
|
Ing. Vladimír Tuček
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
člen výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha 7, Holešovice, Milady Horákové, 1280/9 |
|
PaedDr. Jiří Kokeš
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
člen výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha 7, Holešovice, Milady Horákové, 1280/9 |
|
Mgr. Ing. Jan Krofta
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
předseda výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha 7, Holešovice, Milady Horákové, 1280/9 |
|
Mgr. Ing. JAN KROFTA
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
předseda výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9, Milady Horákové 1280/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. VLADIMÍR TUČEK
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
člen výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9, Milady Horákové 1280/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PaedDr. JIŘÍ KOKEŠ
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
člen výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9, Milady Horákové 1280/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
STANISLAV VOJTÁŠEK
|
Neaktivní
od 10.01.2023
|
místopředseda výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
17000, 22309284, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 1280, 9, Milady Horákové 1280/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|