ZDENĚK LUKEŠ
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
předseda výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5 |
|
ZDENĚK LUKEŠ
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
předseda výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5, Gorkého 1756/5, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. JIŘÍ BUČEK
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
Člen výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5 |
|
JOSEF HRUDKA
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
Člen výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5 |
|
Ing. JIŘÍ BUČEK
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
Člen výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5, Gorkého 1756/5, 36001 Karlovy Vary |
|
JOSEF HRUDKA
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
Člen výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5, Gorkého 1756/5, 36001 Karlovy Vary |
|
Pavel Dvořák
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
předseda výboru |
02.02.2010 |
Adresa: |
36001, Karlovy Vary, Tuhnice, Gorkého, 1756/5 |
|
MUDr. Odon Waicmann
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
člen výboru |
02.02.2010 |
Adresa: |
36001, Karlovy Vary, Tuhnice, Gorkého, 1756/5 |
|
Josef Hrudka
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
člen výboru |
02.02.2010 |
Adresa: |
36001, Karlovy Vary, Tuhnice, Gorkého, 1756/5 |
|
Pavel Dvořák
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
předseda výboru |
02.02.2010 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5, Gorkého 1756/5, 36001 Karlovy Vary |
|
MUDr. Odon Waicmann
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
člen výboru |
02.02.2010 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5, Gorkého 1756/5, 36001 Karlovy Vary |
|
JOSEF HRUDKA
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
člen výboru |
02.02.2010 |
Adresa: |
36001, 20745206, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Gorkého, 1756, 5, Gorkého 1756/5, 36001 Karlovy Vary |
|