Mgr. JAKUB ONISKO
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
12000, 21739692, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Anny Letenské, 34, 7 |
|
Mgr. JAKUB ONISKO
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
12000, 21739692, Praha, Vinohrady, Anny Letenské, 34, 7, Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
FILIP MATĚJKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.03.2020 |
Adresa: |
16000, 22185712, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na pískách, 18, 140 |
|
Ing. arch. IVO FIBIGER
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.03.2020 |
Adresa: |
16000, 22185712, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na pískách, 18, 140 |
|
FILIP MATĚJKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.03.2020 |
Adresa: |
16000, 22185712, Praha, Dejvice, Na pískách, 18, 140, Na pískách 18/140, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. arch. IVO FIBIGER
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.03.2020 |
Adresa: |
16000, 22185712, Praha, Dejvice, Na pískách, 18, 140, Na pískách 18/140, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MILAN ZACHARIÁŠ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
předseda výboru |
04.03.2020 |
Adresa: |
16200, 22282491, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Veleslavínská, 278, 47 |
|
MILAN ZACHARIÁŠ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
předseda výboru |
04.03.2020 |
Adresa: |
16200, 22282491, Praha, Veleslavín, Veleslavínská, 278, 47, Veleslavínská 278/47, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. ADAM RAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
předseda Společenství vlastníků |
09.06.2018 |
Adresa: |
16400, 22227415, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Austova, 199 |
|
JUDr. ADAM RAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
předseda Společenství vlastníků |
09.06.2018 |
Adresa: |
16400, 22227415, Praha, Nebušice, Austova, 199, Austova 199, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
JUDr. ADAM RAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
předseda Společenství vlastníků |
30.03.2015 |
Adresa: |
62500, 19213379, Brno, Bohunice, Švermova, 279, 14 |
|
JUDr. ADAM RAKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
předseda Společenství vlastníků |
30.03.2015 |
Adresa: |
62500, 19213379, Brno-město, Brno, Bohunice, Švermova, 279, 14, Švermova 279/14, Bohunice, 62500 Brno |
|
Jakub Onisko
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
Místopředseda |
11.12.2012 |
Adresa: |
16000, 22184392, Praha 6, Bubeneč, Šestidomí, 987, 4 |
|
Jakub Onisko
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
Místopředseda |
11.12.2012 |
Adresa: |
16000, 22184392, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 987, 4, Šestidomí 987/4, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Eva Turková
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
místopředseda výboru |
15.02.2010 |
Adresa: |
22185712, Praha 6, Dejvice, Na Pískách, 140/18 |
|
Lenka Matějková
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
předseda výboru |
15.02.2010 |
Adresa: |
22185712, Praha 6, Dejvice, Na Pískách, 18/140 |
|
Hana Rakovská
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
člen výboru |
15.02.2010 |
Adresa: |
22185712, Praha 6, Dejvice, Na Pískách, 140/18 |
|
Eva Turková
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
místopředseda výboru |
15.02.2010 |
Adresa: |
16000, 22185712, Praha, Dejvice, Na pískách, 18, 140, Na pískách 18/140, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Hana Rakovská
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
člen výboru |
15.02.2010 |
Adresa: |
16000, 22185712, Praha, Dejvice, Na pískách, 18, 140, Na pískách 18/140, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Lenka Matějková
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
předseda výboru |
15.02.2010 |
Adresa: |
16000, 22185712, Praha, Dejvice, Na pískách, 18, 140, Na pískách 18/140, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|