PAVEL SMOLA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
ZUZANA HOLÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33401, 78700591, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Slunečná, 1374 |
|
MICHAELA ČÍŽKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
HILDEGARDA PAVLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
PAVEL SMOLA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
ZUZANA HOLÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33401, 78700591, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Slunečná, 1374, Slunečná 1374, 33401 Přeštice |
|
MICHAELA ČÍŽKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
HILDEGARDA PAVLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
PAVEL SMOLA
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
PAVEL SMOLA
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
VLADIMÍR OXA
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
06.04.2016 |
Adresa: |
33441, 1060244, Dobřany, Dobřany, Plzeňská, 876 |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
předseda výboru |
06.04.2016 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
VLADIMÍR OXA
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
06.04.2016 |
Adresa: |
33441, 1060244, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Plzeňská, 876, Plzeňská 876, 33441 Dobřany |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
předseda výboru |
06.04.2016 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
člen výboru |
03.08.2015 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
člen výboru |
03.08.2015 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
JIŘÍ HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
předseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
34012, 6954456, Klatovy, Měčín, Měčín, V Konci, 62 |
|
JIŘÍ HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
předseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
34012, 6954456, Klatovy, Měčín, Měčín, V Konci, 62, V Konci 62, 34012 Měčín |
|
JIŘÍ HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
předseda výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
34012, 21454248, Švihov, Švihov, K Lesovně, 191 |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
33401, 7074280, Přeštice, Přeštice, Palackého, 1112 |
|
PAVEL SMOLA
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
33441, 1061194, Dobřany, Dobřany, Osvobození, 970 |
|
HILDEGARDA PAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
MICHAELA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
JIŘÍ HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
předseda výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
34012, 21454248, Klatovy, Švihov, Švihov, K Lesovně, 191, K Lesovně 191, 34012 Švihov |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
33401, 7074280, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Palackého, 1112, Palackého 1112, 33401 Přeštice |
|
PAVEL SMOLA
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
33441, 1061194, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Osvobození, 970, Osvobození 970, 33441 Dobřany |
|
HILDEGARDA PAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
MICHAELA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
JIŘÍ HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
předseda výboru |
21.06.2013 |
Adresa: |
34012, 21454248, Švihov, Švihov, K Lesovně, 191 |
|
JAN ŠTROS
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
21.06.2013 |
Adresa: |
33441, 1053591, Dobřany, Dobřany, Lidická, 127 |
|
JAN ŠTROS
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
21.06.2013 |
Adresa: |
33441, 1053591, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Lidická, 127, Lidická 127, 33441 Dobřany |
|
JIŘÍ HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
předseda výboru |
21.06.2013 |
Adresa: |
34012, 21454248, Klatovy, Švihov, Švihov, K Lesovně, 191, K Lesovně 191, 34012 Švihov |
|
Michal Milt
|
Neaktivní
od 21.06.2013
|
člen výboru |
30.11.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
Lukáš Pavlík
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
30.11.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
Michal Milt
|
Neaktivní
od 21.06.2013
|
člen výboru |
30.11.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
Lukáš Pavlík
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
30.11.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
Ing. Jiří Heřmánek
|
Neaktivní
od 21.06.2013
|
předseda výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
1059955, Dobřany, Loudů, 847 |
|
Ing. Jiří Heřmánek
|
Neaktivní
od 21.06.2013
|
předseda výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
33441, 1059955, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Loudů, 847, Loudů 847, 33441 Dobřany |
|
Lukáš Olah
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
předseda výboru |
31.03.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
Ing. Jiří Heřmánek
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
místopředseda výboru |
31.03.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
Zdeněk Hajšman
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
31.03.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
Lukáš Olah
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
předseda výboru |
31.03.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
Ing. Jiří Heřmánek
|
Neaktivní
od 04.10.2011
|
místopředseda výboru |
31.03.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
31.03.2011 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
Hildegarda Pavlíková
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
28.07.2010 |
Adresa: |
1059971, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
HILDEGARDA PAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
28.07.2010 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
Zdeněk Hajšman
|
Neaktivní
od 31.03.2011
|
předseda výboru |
04.02.2010 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
Lukáš Olah
|
Neaktivní
od 31.03.2011
|
člen výboru |
04.02.2010 |
Adresa: |
33441, 1059971, Dobřany, Sokolovská, 849 |
|
Jiří Heřmánek
|
Neaktivní
od 31.03.2011
|
člen výboru |
04.02.2010 |
Adresa: |
33441, 1059955, Dobřany, Loudů, 847 |
|
ZDENĚK HAJŠMAN
|
Neaktivní
od 31.03.2011
|
předseda výboru |
04.02.2010 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
Lukáš Olah
|
Neaktivní
od 31.03.2011
|
člen výboru |
04.02.2010 |
Adresa: |
33441, 1059971, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 849, Sokolovská 849, 33441 Dobřany |
|
Jiří Heřmánek
|
Neaktivní
od 31.03.2011
|
člen výboru |
04.02.2010 |
Adresa: |
33441, 1059955, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Loudů, 847, Loudů 847, 33441 Dobřany |
|