MARCELA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
16.03.2023 |
Adresa: |
26763, 1529595, Beroun, Zaječov, Zaječov, 144, č.p. 144, 26763 Zaječov |
|
RENÁTA KVĚŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel, pokladník |
16.03.2023 |
Adresa: |
10400, 25017365, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 1021, 54, V bytovkách 1021/54, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
LUCIE PETKOVOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
05.01.2022 |
Adresa: |
14000, 21944822, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Vlastislavova, 562, 15 |
|
MARCELA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2022 |
Adresa: |
26763, 1529595, Beroun, Zaječov, Zaječov, 144 |
|
RENÁTA KVĚŠKOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
05.01.2022 |
Adresa: |
10400, 25017365, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 1021, 54 |
|
LUCIE PETKOVOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
předseda |
05.01.2022 |
Adresa: |
14000, 21944822, Praha, Nusle, Vlastislavova, 562, 15, Vlastislavova 562/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MARCELA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
jednatel |
05.01.2022 |
Adresa: |
26763, 1529595, Beroun, Zaječov, Zaječov, 144, č.p. 144, 26763 Zaječov |
|
RENÁTA KVĚŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
pokladník |
05.01.2022 |
Adresa: |
10400, 25017365, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 1021, 54, V bytovkách 1021/54, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
LUCIE PETKOVOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
Předseda |
09.06.2018 |
Adresa: |
14000, 21944822, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Vlastislavova, 562, 15 |
|
ANETA GLAUBAUFOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
Jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
27201, 1441442, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Ostravská, 3062 |
|
ZDEŇKA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
člen |
09.06.2018 |
Adresa: |
26601, 27834841, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 375 |
|
MARCELA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
člen |
09.06.2018 |
Adresa: |
26763, 1529595, Beroun, Zaječov, Zaječov, 144 |
|
LUCIE PETKOVOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
Předseda |
09.06.2018 |
Adresa: |
14000, 21944822, Praha, Nusle, Vlastislavova, 562, 15, Vlastislavova 562/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ANETA GLAUBAUFOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
Jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
27201, 1441442, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Ostravská, 3062, Ostravská 3062, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
ZDEŇKA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
člen |
09.06.2018 |
Adresa: |
26601, 27834841, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 375, U Židovského hřbitova 375, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
MARCELA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
člen |
09.06.2018 |
Adresa: |
26763, 1529595, Beroun, Zaječov, Zaječov, 144, č.p. 144, 26763 Zaječov |
|
LUCIE PETKOVOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
Předseda |
27.05.2016 |
Adresa: |
14000, 21944822, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Vlastislavova, 562, 15 |
|
ANETA GLAUBAUFOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
Jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
27201, 1441442, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Ostravská, 3062 |
|
ZDEŇKA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
člen |
27.05.2016 |
Adresa: |
26601, 27834841, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 375 |
|
MARCELA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
člen |
27.05.2016 |
Adresa: |
26763, 1529595, Beroun, Zaječov, Zaječov, 144 |
|
LUCIE PETKOVOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
Předseda |
27.05.2016 |
Adresa: |
14000, 21944822, Praha, Nusle, Vlastislavova, 562, 15, Vlastislavova 562/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ANETA GLAUBAUFOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
Jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
27201, 1441442, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Ostravská, 3062, Ostravská 3062, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
ZDEŇKA NEUMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
člen |
27.05.2016 |
Adresa: |
26601, 27834841, Beroun, Beroun, Beroun-Město, U Židovského hřbitova, 375, U Židovského hřbitova 375, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
MARCELA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
člen |
27.05.2016 |
Adresa: |
26763, 1529595, Beroun, Zaječov, Zaječov, 144, č.p. 144, 26763 Zaječov |
|