ROBERT LUKÁŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.11.2016 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7 |
|
ROBERT LUKÁŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.11.2016 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7, Ostrovská 276/7, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
Milan Herman
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.06.2012 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7 |
|
Milan Herman
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.06.2012 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7, Ostrovská 276/7, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
Libuše Kadlecová
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
člen výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
36010, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7 |
|
Robert Lukáš
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
předseda výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
36010, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7 |
|
Jan Bíbr
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
člen výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
36010, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 277, 9 |
|
Libuše Kadlecová
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
člen výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7, Ostrovská 276/7, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
ROBERT LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
předseda výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
36004, 20693958, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 276, 7, Ostrovská 276/7, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
Jan Bíbr
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
člen výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
36004, 20693966, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Ostrovská, 277, 9, Ostrovská 277/9, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|