DANIELA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.08.2022 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
SIMONA KŮRKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.08.2022 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
ZDENĚK ŠEJDA
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.08.2022 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
DANIELA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.08.2022 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
SIMONA KŮRKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.08.2022 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
ZDENĚK ŠEJDA
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.08.2022 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
DANIELA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
předseda výboru |
08.12.2020 |
Adresa: |
34562, 6767541, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
PETR KŮRKA
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
místopředseda výboru |
08.12.2020 |
Adresa: |
30100, 24542555, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Sukova, 1258, 9 |
|
ZDENĚK ŠEJDA
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
člen výboru |
08.12.2020 |
Adresa: |
34562, 6767541, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
DANIELA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
předseda výboru |
08.12.2020 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
PETR KŮRKA
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
místopředseda výboru |
08.12.2020 |
Adresa: |
30100, 24542555, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Sukova, 1258, 9, Sukova 1258/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
ZDENĚK ŠEJDA
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
člen výboru |
08.12.2020 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
DANIELA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2020
|
předseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
34562, 6767541, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
PETR KŮRKA
|
Neaktivní
od 08.12.2020
|
místopředseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
30100, 24542555, Plzeň, Jižní Předměstí, Sukova, 1258, 9 |
|
ZDENĚK ŠEJDA
|
Neaktivní
od 08.12.2020
|
člen výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
34562, 6767541, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
DANIELA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2020
|
předseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
PETR KŮRKA
|
Neaktivní
od 08.12.2020
|
místopředseda výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
30100, 24542555, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Sukova, 1258, 9, Sukova 1258/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
ZDENĚK ŠEJDA
|
Neaktivní
od 08.12.2020
|
člen výboru |
14.07.2015 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
Daniela Králová
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
předseda výboru |
26.04.2010 |
Adresa: |
34562, 6767541, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
Marie Petrová
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
místopředseda výboru |
26.04.2010 |
Adresa: |
34562, 6767541, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
Zdeněk Šejda
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
26.04.2010 |
Adresa: |
34562, 6767541, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538 |
|
DANIELA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
předseda výboru |
26.04.2010 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
Marie Petrová
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
místopředseda výboru |
26.04.2010 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|
ZDENĚK ŠEJDA
|
Neaktivní
od 14.07.2015
|
člen výboru |
26.04.2010 |
Adresa: |
34562, 6767541, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Pod Makovým vrchem, 538, Pod Makovým vrchem 538, 34562 Holýšov |
|