SOŇA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
26.06.2024 |
Adresa: |
39131, 6614809, Tábor, Dražice, Dražice, 179, č.p. 179, 39131 Dražice |
|
LADISLAV RYS
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2024 |
Adresa: |
39003, 19821867, Tábor, Tábor, Tábor, Leskovická, 2671, 28, Leskovická 2671/28, 39003 Tábor |
|
VIKTOR VIGNER
|
Aktivní
|
Předseda |
26.06.2024 |
Adresa: |
39003, 19821786, Tábor, Tábor, Tábor, Náchodská, 2663, Náchodská 2663, 39003 Tábor |
|
LADISLAV RYS
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.07.2019 |
Adresa: |
39003, 19821867, Tábor, Tábor, Tábor, Leskovická, 2671, 28 |
|
VIKTOR VIGNER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
07.02.2019 |
Adresa: |
39003, 19821786, Tábor, Tábor, Tábor, Náchodská, 2663 |
|
SOŇA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
07.02.2019 |
Adresa: |
39131, 6614809, Tábor, Dražice, Dražice, 179 |
|
LADISLAV RYS
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
Jednatel |
21.07.2019 |
Adresa: |
39003, 19821867, Tábor, Tábor, Tábor, Leskovická, 2671, 28, Leskovická 2671/28, 39003 Tábor |
|
LADISLAV RYS
|
Neaktivní
od 21.07.2019
|
Jednatel |
07.02.2019 |
Adresa: |
39003, 19821867, Tábor, Tábor, Tábor, Leskovická, 2671 |
|
LADISLAV RYS
|
Neaktivní
od 21.07.2019
|
Jednatel |
07.02.2019 |
Adresa: |
39003, 19821867, Tábor, Tábor, Tábor, Leskovická, 2671, 28, Leskovická 2671/28, 39003 Tábor |
|
VIKTOR VIGNER
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
Předseda výboru |
07.02.2019 |
Adresa: |
39003, 19821786, Tábor, Tábor, Tábor, Náchodská, 2663, Náchodská 2663, 39003 Tábor |
|
SOŇA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
Pokladní |
07.02.2019 |
Adresa: |
39131, 6614809, Tábor, Dražice, Dražice, 179, č.p. 179, 39131 Dražice |
|
VIKTOR VIGNER
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
předseda výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
39003, 19821786, Tábor, Tábor, Náchodská, 2663 |
|
SOŇA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
člen výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
39131, 6614809, Dražice, Dražice, 179 |
|
LADISLAV RYS
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
člen výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
39003, 19821867, Tábor, Tábor, Leskovická, 2671 |
|
LADISLAV RYS
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
člen výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
39003, 19821867, Tábor, Tábor, Tábor, Leskovická, 2671, 28, Leskovická 2671/28, 39003 Tábor |
|
VIKTOR VIGNER
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
předseda výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
39003, 19821786, Tábor, Tábor, Tábor, Náchodská, 2663, Náchodská 2663, 39003 Tábor |
|
SOŇA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
člen výboru |
21.11.2015 |
Adresa: |
39131, 6614809, Tábor, Dražice, Dražice, 179, č.p. 179, 39131 Dražice |
|