Ing. MIROSLAV PETR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.08.2017 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10b |
|
Ing. MIROSLAV PETR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.08.2017 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10b, Na Luhách 629/10b, 74221 Kopřivnice |
|
SVĚTLANA PETROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8457891, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štramberská, 1089, 4 |
|
SVĚTLANA PETROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8457891, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štramberská, 1089, 4, Štramberská 1089/4, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. Bc. MILOSLAV HEJRET
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
25264, 6588832, Úholičky, Úholičky, Pod Lesem, 208 |
|
Ing. Bc. MILOSLAV HEJRET
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
25264, 6588832, Praha-západ, Úholičky, Úholičky, Pod Lesem, 208, Pod Lesem 208, 25264 Úholičky |
|
SVĚTLANA PETROVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10B |
|
SVĚTLANA PETROVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10b, Na Luhách 629/10b, 74221 Kopřivnice |
|
SVĚTLANA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
22.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10B |
|
SVĚTLANA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
22.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10b, Na Luhách 629/10b, 74221 Kopřivnice |
|
SVĚTLANA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
člen představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
74258, 8492859, Příbor, Příbor, Kubínova, 1199 |
|
Ing. MIROSLAV PETR
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
člen představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
74221, 8453535, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10B |
|
SVĚTLANA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
člen představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
74258, 8492859, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Kubínova, 1199, Kubínova 1199, 74258 Příbor |
|
Ing. MIROSLAV PETR
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
člen představenstva |
07.11.2014 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10b, Na Luhách 629/10b, 74221 Kopřivnice |
|