KATEŘINA ULRYCHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
25.12.2020 |
Adresa: |
32300, 24430498, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Rabštejnská, 1573, 25 |
|
KATEŘINA ULRYCHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
25.12.2020 |
Adresa: |
32300, 24430498, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Rabštejnská, 1573, 25, Rabštejnská 1573/25, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
LENKA ŠVÁBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.04.2018 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20 |
|
LENKA ŠVÁBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.04.2018 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20, Nad Týncem 164/20, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
DANA ARCHMANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20 |
|
DRAHOMÍRA SPĚVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20 |
|
DRAHOMÍRA SPĚVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20, Nad Týncem 164/20, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
DANA ARCHMANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20, Nad Týncem 164/20, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. RADEK PAVELKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.09.2016 |
Adresa: |
14700, 21961379, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 251, 12 |
|
Ing. RADEK PAVELKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.09.2016 |
Adresa: |
14700, 21961379, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 251, 12, Podolské nábřeží 251/12, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
KATEŘINA ULRYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
místopředseda výboru |
17.12.2020 |
Adresa: |
33023, 559491, Plzeň-sever, Nýřany, Nýřany, Bedř. Smetany, 931 |
|
KATEŘINA ULRYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
místopředseda výboru |
17.12.2020 |
Adresa: |
33023, 559491, Plzeň-sever, Nýřany, Nýřany, Bedř. Smetany, 931, Bedř. Smetany 931, 33023 Nýřany |
|
KATEŘINA VOJÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
místopředseda výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
33023, 559491, Plzeň-sever, Nýřany, Nýřany, Bedř. Smetany, 931 |
|
KATEŘINA VOJÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
místopředseda výboru |
14.04.2017 |
Adresa: |
33023, 559491, Plzeň-sever, Nýřany, Nýřany, Bedř. Smetany, 931, Bedř. Smetany 931, 33023 Nýřany |
|
Bohumil Spěvák
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
předseda výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň, Nad Týncem, 164, 20 |
|
Ing. Radek Pavelka
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
člen výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
14700, 21961379, Praha 4, Podolí, Podolské nábřeží, 251, 12 |
|
Michal Marek
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
místopředseda výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň, Nad Týncem, 164, 20 |
|
Dana Archmanová
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
člen výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň, Nad Týncem, 164, 20 |
|
Lenka Zábranská
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
člen výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň, Nad Týncem, 164, 20 |
|
Bohumil Spěvák
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
předseda výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20, Nad Týncem 164/20, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. RADEK PAVELKA
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
člen výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
14700, 21961379, Praha, Podolí, Podolské nábřeží, 251, 12, Podolské nábřeží 251/12, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
DANA ARCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
člen výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20, Nad Týncem 164/20, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Michal Marek
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
místopředseda výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20, Nad Týncem 164/20, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Lenka Zábranská
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
člen výboru |
13.08.2010 |
Adresa: |
31200, 24458490, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Nad Týncem, 164, 20, Nad Týncem 164/20, Doubravka, 31200 Plzeň |
|