TOMÁŠ ŠLEIS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.01.2024 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
JARMILA ZNAMENÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.01.2024 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
DANA ŠÍRKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.01.2024 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1155, 40, Majakovského 1155/40, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Mgr. RADKA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.01.2024 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
PETR ROUBAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2022 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42 |
|
TOMÁŠ ŠLEIS
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2022 |
Adresa: |
32300, 24486795, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Strážnická, 1025, 14 |
|
PETR ROUBAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2022 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Mgr. RADKA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42 |
|
TOMÁŠ ŠLEIS
|
Neaktivní
od 21.01.2024
|
místopředseda výboru |
16.01.2024 |
Adresa: |
32300, 24486795, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Strážnická, 1025, 14, Strážnická 1025/14, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
TOMÁŠ ŠLEIS
|
Neaktivní
od 16.01.2024
|
člen výboru |
13.01.2024 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
TOMÁŠ ŠLEIS
|
Neaktivní
od 13.01.2024
|
člen výboru |
07.01.2022 |
Adresa: |
32300, 24486795, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Strážnická, 1025, 14, Strážnická 1025/14, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
MONIKA RYBKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Člen výboru |
25.10.2019 |
Adresa: |
33202, 1083155, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Mikoláše Alše, 678 |
|
MONIKA RYBKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Člen výboru |
25.10.2019 |
Adresa: |
33202, 1083155, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Mikoláše Alše, 678, Mikoláše Alše 678, 33202 Starý Plzenec |
|
Mgr. RADKA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2024
|
Předseda výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
JUDr. LADISLAV-MICHAEL WALLIS
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
Předseda výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1155, 40 |
|
MONIKA RYBKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2019
|
Člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42 |
|
LENKA PLZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Místopředseda výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42 |
|
JARMILA ZNAMENÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42 |
|
ALOIS TRNKA
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1155, 40 |
|
JUDr. LADISLAV-MICHAEL WALLIS
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
Předseda výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1155, 40, Majakovského 1155/40, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
MONIKA RYBKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2019
|
Člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
JARMILA ZNAMENÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ALOIS TRNKA
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1155, 40, Majakovského 1155/40, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Lenka Plzáková
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
Místopředseda výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Vlastimil Reinwart
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
předseda výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň, Majakovského, 1155, 40 |
|
Marie Kebrlová
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
místopředseda výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň, Majakovského, 1155, 40 |
|
Lenka Plzáková
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
člen výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň, Majakovského, 1156, 42 |
|
Alois Trnka
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
člen výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň, Majakovského, 1155, 40 |
|
Karel Hroch
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
člen výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň, Majakovského, 1156, 42 |
|
Vlastimil Reinwart
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
předseda výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1155, 40, Majakovského 1155/40, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Marie Kebrlová
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
místopředseda výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1155, 40, Majakovského 1155/40, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Lenka Plzáková
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
člen výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ALOIS TRNKA
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
člen výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426245, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1155, 40, Majakovského 1155/40, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Karel Hroch
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
člen výboru |
26.10.2010 |
Adresa: |
32300, 24426253, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Majakovského, 1156, 42, Majakovského 1156/42, Bolevec, 32300 Plzeň |
|