JANA DALEŠICKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.05.2023 |
Adresa: |
27801, 24331333, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Zeměchy, Josefa Janury, 141, Josefa Janury 141, Zeměchy, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
KRISTÝNA VOMÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.05.2023 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
LENKA JURSOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.05.2023 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
VERONIKA BRADOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22498648, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252 |
|
MARTINA NYMŠOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22498648, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252 |
|
LENKA JURSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22498648, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252 |
|
VERONIKA BRADOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
předseda výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
MARTINA NYMŠOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
místopředseda výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
LENKA JURSOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
člen výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Lenka Šplíchalová
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
místopředseda výboru |
30.08.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha 9, Sokolovská, 1017, 252 |
|
Jan Červencl
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
předseda výboru |
30.08.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha 9, Sokolovská, 1017, 252 |
|
Lenka Šplíchalová
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
místopředseda výboru |
30.08.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Jan Červencl
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
předseda výboru |
30.08.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Lenka Šplíchalová
|
Neaktivní
od 30.08.2011
|
předseda výboru |
24.06.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha 9, Sokolovská, 1017, 252 |
|
Martina Hýsková
|
Neaktivní
od 30.08.2011
|
místopředseda výboru |
24.06.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha 9, Sokolovská, 1017, 252 |
|
Josef Doležal
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
místopředseda výboru |
24.06.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha 9, Sokolovská, 1017, 252 |
|
Lenka Šplíchalová
|
Neaktivní
od 30.08.2011
|
předseda výboru |
24.06.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Martina Hýsková
|
Neaktivní
od 30.08.2011
|
místopředseda výboru |
24.06.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Josef Doležal
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
místopředseda výboru |
24.06.2011 |
Adresa: |
19000, 22498648, Praha, Libeň, Sokolovská, 1017, 252, Sokolovská 1017/252, Libeň, 19000 Praha 9 |
|