Ing. VOJTĚCH LICHOROBIEC
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520 |
|
Ing. RICHARD MÜLLER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
51101, 74535803, Semily, Mírová pod Kozákovem, Rohliny, 50 |
|
Bc. MICHAL SUCHÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520 |
|
Ing. VOJTĚCH LICHOROBIEC
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520, Žižkova 520, 51101 Turnov |
|
Ing. RICHARD MÜLLER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
51101, 74535803, Semily, Mírová pod Kozákovem, Rohliny, 50, Rohliny 50, 51101 Mírová pod Kozákovem |
|
Bc. MICHAL SUCHÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520, Žižkova 520, 51101 Turnov |
|
Ing. ALŽBĚTA KOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Člen výboru |
13.12.2019 |
Adresa: |
46822, 12115461, Jablonec nad Nisou, Koberovy, Koberovy, 62 |
|
Ing. ALŽBĚTA KOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Člen výboru |
13.12.2019 |
Adresa: |
46822, 12115461, Jablonec nad Nisou, Koberovy, Koberovy, 62, č.p. 62, 46822 Koberovy |
|
Ing. ALŽBĚTA KOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
Člen výboru |
09.02.2018 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520 |
|
Ing. ALŽBĚTA KOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
Člen výboru |
09.02.2018 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520, Žižkova 520, 51101 Turnov |
|
VOJTĚCH LICHOROBIEC
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Předseda výboru |
29.12.2017 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520 |
|
Ing. TOMÁŠ LEBEDA
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Člen výboru |
29.12.2017 |
Adresa: |
51101, 21595780, Semily, Turnov, Turnov, Komenského, 1719 |
|
Ing. ALŽBĚTA TVARŮŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
Člen výboru |
29.12.2017 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520 |
|
Ing. ALŽBĚTA TVARŮŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2018
|
Člen výboru |
29.12.2017 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520, Žižkova 520, 51101 Turnov |
|
VOJTĚCH LICHOROBIEC
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Předseda výboru |
29.12.2017 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520, Žižkova 520, 51101 Turnov |
|
Ing. TOMÁŠ LEBEDA
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Člen výboru |
29.12.2017 |
Adresa: |
51101, 21595780, Semily, Turnov, Turnov, Komenského, 1719, Komenského 1719, 51101 Turnov |
|
DAVID EJEM
|
Neaktivní
od 29.12.2017
|
místopředseda výboru |
25.11.2016 |
Adresa: |
46345, 26327708, Liberec, Pěnčín, Pěnčín, 141 |
|
DAVID EJEM
|
Neaktivní
od 29.12.2017
|
místopředseda výboru |
25.11.2016 |
Adresa: |
46345, 26327708, Liberec, Pěnčín, Pěnčín, 141, č.p. 141, 46345 Pěnčín |
|
JAROSLAVA HASSOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2017
|
člen výboru |
06.01.2016 |
Adresa: |
51101, 21588759, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 1013 |
|
JAROSLAVA HASSOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2017
|
člen výboru |
06.01.2016 |
Adresa: |
51101, 21588759, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 1013, Žižkova 1013, 51101 Turnov |
|
DAVID EJEM
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
místopředseda výboru |
23.12.2015 |
Adresa: |
51101, 21566755, Semily, Turnov, Bukovina, 57 |
|
DAVID EJEM
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
místopředseda výboru |
23.12.2015 |
Adresa: |
51101, 21566755, Semily, Turnov, Bukovina, 57, Bukovina 57, 51101 Turnov |
|
TOMÁŠ LEBEDA
|
Neaktivní
od 29.12.2017
|
předseda výboru |
17.09.2013 |
Adresa: |
51101, 21595780, Turnov, Turnov, Komenského, 1719 |
|
TOMÁŠ LEBEDA
|
Neaktivní
od 29.12.2017
|
předseda výboru |
17.09.2013 |
Adresa: |
51101, 21595780, Semily, Turnov, Turnov, Komenského, 1719, Komenského 1719, 51101 Turnov |
|
Tomáš Lebeda
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
předseda výboru |
22.10.2011 |
Adresa: |
51101, 21595780, Turnov, Komenského, 1719 |
|
David Ejem
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
místopředseda výboru |
22.10.2011 |
Adresa: |
51101, 21583838, Turnov, Žižkova, 520 |
|
Jaroslava Hassová
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen výboru |
22.10.2011 |
Adresa: |
51101, 21583838, Turnov, Žižkova, 520 |
|
TOMÁŠ LEBEDA
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
předseda výboru |
22.10.2011 |
Adresa: |
51101, 21595780, Semily, Turnov, Turnov, Komenského, 1719, Komenského 1719, 51101 Turnov |
|
David Ejem
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
místopředseda výboru |
22.10.2011 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520, Žižkova 520, 51101 Turnov |
|
Jaroslava Hassová
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen výboru |
22.10.2011 |
Adresa: |
51101, 21583838, Semily, Turnov, Turnov, Žižkova, 520, Žižkova 520, 51101 Turnov |
|