CLARISSA TOMANOVÁ
|
Aktivní
|
2. místopředseda výboru |
01.07.2024 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
PAVEL CINK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.08.2023 |
Adresa: |
33209, 987310, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Akátová, 342, Akátová 342, 33209 Štěnovice |
|
VÁCLAV SLADKÝ
|
Aktivní
|
1. místopředseda výboru |
09.08.2023 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
DANIEL FORMÁNEK
|
Aktivní
|
2. místopředseda výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
33209, 81017341, Plzeň-město, Štěnovický Borek, Nebílovský Borek, 108 |
|
ZDENĚK HEJSEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.12.2019 |
Adresa: |
33162, 666556, Plzeň-sever, Manětín, Zhořec, 7 |
|
VÁCLAV SLADKÝ
|
Aktivní
|
1. místopředseda výboru |
08.08.2018 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
CLARISSA SPÄTHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2024
|
2. místopředseda výboru |
09.08.2023 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
DANIEL FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 09.08.2023
|
2. místopředseda výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
33209, 81017341, Plzeň-město, Štěnovický Borek, Nebílovský Borek, 108, Nebílovský Borek 108, 33209 Štěnovický Borek |
|
ZDENĚK HEJSEK
|
Neaktivní
od 09.08.2023
|
Předseda výboru |
11.12.2019 |
Adresa: |
33162, 666556, Plzeň-sever, Manětín, Zhořec, 7, Zhořec 7, 33162 Manětín |
|
ZDENĚK HEJSEK
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
Předseda výboru |
08.08.2018 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
DANIEL FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
2. místopředseda výboru |
08.08.2018 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
ZDENĚK HEJSEK
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
Předseda výboru |
08.08.2018 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
DANIEL FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
2. místopředseda výboru |
08.08.2018 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
VÁCLAV SLADKÝ
|
Neaktivní
od 09.08.2023
|
1. místopředseda výboru |
08.08.2018 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
TOMÁŠ JÍLEK
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
člen výboru |
13.06.2018 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
TOMÁŠ JÍLEK
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
člen výboru |
13.06.2018 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
JIŘÍ MÍCHAL
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
předseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
33209, 27115917, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
PETR KRUPAUER
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
místopředseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
33209, 27115917, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
ZDENĚK HEJSEK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
místopředseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
33209, 27115917, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
JIŘÍ MÍCHAL
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
předseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
PETR KRUPAUER
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
místopředseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
ZDENĚK HEJSEK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
místopředseda výboru |
14.02.2013 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
Ph.D. Pavel Ircing
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
předseda výboru |
02.01.2008 |
Adresa: |
33209, 27115917, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
Tomáš Belan
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
místopředseda výboru |
02.01.2008 |
Adresa: |
33209, 27115917, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
Ing. Jiří Míchal
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
místopředseda výboru |
02.01.2008 |
Adresa: |
33209, 27115917, Štěnovice, Čižická, 516 |
|
Ph.D. Pavel Ircing
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
předseda výboru |
02.01.2008 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
Tomáš Belan
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
místopředseda výboru |
02.01.2008 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|
Ing. Jiří Míchal
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
místopředseda výboru |
02.01.2008 |
Adresa: |
33209, 27115917, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Čižická, 516, Čižická 516, 33209 Štěnovice |
|