LADISLAV HANZLÍČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
22.08.2024 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
EVA NĚMEČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.08.2024 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ZDEŇKA HLINKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.08.2024 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
LADISLAV HANZLÍČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.12.2019 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41 |
|
EVA NĚMEČKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.12.2019 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41 |
|
ZDEŇKA HLINKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.12.2019 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41 |
|
LADISLAV HANZLÍČEK
|
Neaktivní
od 22.08.2024
|
Předseda výboru |
04.12.2019 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
EVA NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2024
|
Člen výboru |
04.12.2019 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
ZDEŇKA HLINKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2024
|
Člen výboru |
04.12.2019 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
LADISLAV HANZLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
předseda výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41 |
|
HANA HLOŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
člen výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43 |
|
EVA NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
člen výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41 |
|
LADISLAV HANZLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
předseda výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
HANA HLOŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
člen výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43, Komenského 1060/43, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
EVA NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
člen výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ladislav Hanzlíček
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
předseda výboru |
05.07.2013 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Komenského, 41 |
|
LADISLAV HANZLÍČEK
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
předseda výboru |
05.07.2013 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Gabriela Vachtlová
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
předseda výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň, Komenského, 43 |
|
Ladislav Hanzlíček
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
místopředseda výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Komenského, 41 |
|
Jaroslav März
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Komenského, 41 |
|
Zdeněk Illich
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň, Komenského, 43 |
|
Hana Hložková
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
člen výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň, Komenského, 43 |
|
Eva Němečková
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
člen výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Komenského, 41 |
|
Gabriela Vachtlová
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
předseda výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43, Komenského 1060/43, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
LADISLAV HANZLÍČEK
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
místopředseda výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Zdeněk Illich
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43, Komenského 1060/43, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Jaroslav März
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
HANA HLOŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
člen výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43, Komenského 1060/43, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
EVA NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
člen výboru |
15.12.2009 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Libuše Lašková
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
místopředseda výboru |
08.04.2009 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň, Komenského, 43 |
|
Libuše Lašková
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
místopředseda výboru |
08.04.2009 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43, Komenského 1060/43, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Stanislav Svoboda
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
místopředseda výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Komenského, 41 |
|
Libuše Lašková
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
člen výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň, Komenského, 43 |
|
František Maxa
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
předseda výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň, Komenského, 43 |
|
Eva Němečková
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
člen výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Komenského, 41 |
|
Zdeněk Illich
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
člen výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň, Komenského, 43 |
|
Jana Roppová
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
člen výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň, Komenského, 41 |
|
Stanislav Svoboda
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
místopředseda výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Libuše Lašková
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
člen výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43, Komenského 1060/43, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Jana Roppová
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
člen výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
EVA NĚMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
člen výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425249, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1059, 41, Komenského 1059/41, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Zdeněk Illich
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
člen výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43, Komenského 1060/43, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
František Maxa
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
předseda výboru |
23.05.2006 |
Adresa: |
32300, 24425257, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1060, 43, Komenského 1060/43, Bolevec, 32300 Plzeň |
|