ANTONÍN VLÁČIL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
35751, 20942320, Sokolov, Libavské Údolí, Libavské Údolí, 99 |
|
ANTONÍN VLÁČIL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
35751, 20942320, Sokolov, Libavské Údolí, Libavské Údolí, 99, č.p. 99, 35751 Libavské Údolí |
|
MICHAELA KANYITÚROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.10.2022 |
Adresa: |
35601, 2599414, Sokolov, Rovná, Rovná, 2 |
|
MICHAELA KANYITÚROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.10.2022 |
Adresa: |
35601, 2599414, Sokolov, Rovná, Rovná, 2, č.p. 2, 35601 Rovná |
|
ROMANA CHRAMOSTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.07.2017 |
Adresa: |
50346, 15828841, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Polánky nad Dědinou, 4 |
|
ROMANA CHRAMOSTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.07.2017 |
Adresa: |
50346, 15828841, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Polánky nad Dědinou, 4, Polánky nad Dědinou 4, 50346 Třebechovice pod Orebem |
|
ŠTĚPÁN RAUSZ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.01.2014 |
Adresa: |
35601, 2599431, Rovná, Rovná, 4 |
|
ŠTĚPÁN RAUSZ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.01.2014 |
Adresa: |
35601, 2599431, Sokolov, Rovná, Rovná, 4, č.p. 4, 35601 Rovná |
|
ZBYNĚK LAUBENDORF
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
33544, 1031708, Plzeň-jih, Kasejovice, Kladrubce, 18 |
|
ZBYNĚK LAUBENDORF
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
33544, 1031708, Plzeň-jih, Kasejovice, Kladrubce, 18, Kladrubce 18, 33544 Kasejovice |
|
Antonín Vláčil
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
předseda výboru |
28.06.2006 |
|
Michaela Kanyitúrová
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
místopředseda výboru |
28.06.2006 |
|
Štěpán Rausz
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
člen výboru |
28.06.2006 |
|
Zbyněk Laubendorf
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
člen výboru |
28.06.2006 |
|
Romana Chramostová
|
Neaktivní
od 05.07.2017
|
člen výboru |
28.06.2006 |
|
Štěpán Rausz
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
člen výboru |
28.06.2006 |
Adresa: |
1, Rovná, 35765, 35765 Rovná 1, Česká republika |
|
Zbyněk Laubendorf
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
člen výboru |
28.06.2006 |
Adresa: |
2, Rovná, 35765, 35765 Rovná 2, Česká republika |
|
Romana Chramostová
|
Neaktivní
od 05.07.2017
|
člen výboru |
28.06.2006 |
Adresa: |
2, Rovná, 35765, 35765 Rovná 2, Česká republika |
|
Michaela Kanyitúrová
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
místopředseda výboru |
28.06.2006 |
Adresa: |
2, Rovná, 35765, 35765 Rovná 2, Česká republika |
|
Antonín Vláčil
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
předseda výboru |
28.06.2006 |
Adresa: |
1, Rovná, 35765, 35765 Rovná 1, Česká republika |
|