ALEŠ JANEČKA
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
28.07.2022 |
Adresa: |
33036, 687812, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 108 |
|
ALEŠ JANEČKA
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
28.07.2022 |
Adresa: |
33036, 687812, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 108, č.p. 108, 33036 Pernarec |
|
VLASTIMIL VYDRA
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
05.05.2021 |
Adresa: |
33016, 732001, Plzeň-sever, Všeruby, Všeruby, 307 |
|
VLASTIMIL VYDRA
|
Neaktivní
od 28.07.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
05.05.2021 |
Adresa: |
33016, 732001, Plzeň-sever, Všeruby, Všeruby, 307, č.p. 307, 33016 Všeruby |
|
VLASTIMIL VYDRA
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Předseda společenství vlastníků |
03.08.2018 |
Adresa: |
33036, 687928, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 119 |
|
VLASTIMIL VYDRA
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Předseda společenství vlastníků |
03.08.2018 |
Adresa: |
33036, 687928, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 119, č.p. 119, 33036 Pernarec |
|
JAROSLAV PŘENOSIL
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
pověřený vlastník |
21.09.2016 |
Adresa: |
33036, 687928, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 119 |
|
JAROSLAV PŘENOSIL
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
pověřený vlastník |
21.09.2016 |
Adresa: |
33036, 687928, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 119, č.p. 119, 33036 Pernarec |
|
Jaroslav Přenosil
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
pověřený vlastník |
18.03.2009 |
Adresa: |
33036, 687928, Pernarec, 119 |
|
JAROSLAV PŘENOSIL
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
pověřený vlastník |
18.03.2009 |
Adresa: |
33036, 687928, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 119, č.p. 119, 33036 Pernarec |
|
Jaroslav Přenosil
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
předseda výboru |
27.07.2007 |
Adresa: |
33036, 687928, Pernarec, 119 |
|
Dagmar Očenášková
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
člen výboru |
27.07.2007 |
Adresa: |
Plzeň, Generála Píky, 2296/37 |
|
Jan Vonášek
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
člen výboru |
27.07.2007 |
Adresa: |
33036, 687928, Pernarec, 119 |
|
JAROSLAV PŘENOSIL
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
předseda výboru |
27.07.2007 |
Adresa: |
33036, 687928, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 119, č.p. 119, 33036 Pernarec |
|
Dagmar Očenášková
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
člen výboru |
27.07.2007 |
Adresa: |
32600, 24520381, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, 2296, 37, náměstí Generála Píky 2296/37, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Jan Vonášek
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
člen výboru |
27.07.2007 |
Adresa: |
33036, 687928, Plzeň-sever, Pernarec, Pernarec, 119, č.p. 119, 33036 Pernarec |
|