Bronislava Hánělová s.r.o.
04395921 |
Aktivní
|
předseda výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
36001, 20740000, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Varšavská, 1168, 13, Varšavská 1168/13, 36001 Karlovy Vary |
|
ARTUR JELIŃSKI
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
36006, 20683081, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory, Kpt. Jaroše, 199, 1, Kpt. Jaroše 199/1, Dvory, 36006 Karlovy Vary |
|
Ing. HANA ŠTEFANOVOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.01.2023 |
Adresa: |
36006, 20683081, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory, Kpt. Jaroše, 199, 1 |
|
JAROSLAV FIKAČ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.02.2017 |
Adresa: |
36001, 20728875, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Gagarinova, 512, 26 |
|
Ing. Zdeňka Kubaštová
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
29.11.2007 |
Adresa: |
36006, 20683081, Karlovy Vary, Dvory, Kpt. Jaroše, 199/1 |
|
Ing. HANA ŠTEFANOVOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
člen výboru |
16.01.2023 |
Adresa: |
36006, 20683081, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory, Kpt. Jaroše, 199, 1, Kpt. Jaroše 199/1, Dvory, 36006 Karlovy Vary |
|
JAROSLAV FIKAČ
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
předseda výboru |
16.02.2017 |
Adresa: |
36001, 20728875, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Gagarinova, 512, 26, Gagarinova 512/26, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. Hana Štefanovová
|
Neaktivní
od 16.01.2023
|
člen výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
36005, 20685149, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 132/31 |
|
Jaroslav Fikač
|
Neaktivní
od 16.02.2017
|
předseda výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
36020, 20728875, Karlovy Vary, Drahovice, Gagarinova, 512/26 |
|
JAROSLAV FIKAČ
|
Neaktivní
od 16.02.2017
|
předseda výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
36001, 20728875, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Gagarinova, 512, 26, Gagarinova 512/26, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. Hana Štefanovová
|
Neaktivní
od 16.01.2023
|
člen výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
36005, 20685149, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 132, 31, Sokolovská 132/31, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
Pavel Klaisner
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
předseda výboru |
29.11.2007 |
Adresa: |
36006, 20683081, Karlovy Vary, Dvory, Kpt. Jaroše, 199/1 |
|
Jaroslav Fikač
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
člen výboru |
29.11.2007 |
Adresa: |
36020, 20728875, Karlovy Vary, Drahovice, Gagarinova, 512/26 |
|
Pavel Klaisner
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
předseda výboru |
29.11.2007 |
Adresa: |
36006, 20683081, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory, Kpt. Jaroše, 199, 1, Kpt. Jaroše 199/1, Dvory, 36006 Karlovy Vary |
|
JAROSLAV FIKAČ
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
člen výboru |
29.11.2007 |
Adresa: |
36001, 20728875, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Gagarinova, 512, 26, Gagarinova 512/26, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. Zdeňka Kubaštová
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
místopředseda výboru |
29.11.2007 |
Adresa: |
36006, 20683081, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory, Kpt. Jaroše, 199, 1, Kpt. Jaroše 199/1, Dvory, 36006 Karlovy Vary |
|